Sektion (alle) | |||||||
Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-08 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2024-08-08)
Den 2024-08-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Torslundevej 195, 2635 Ishøj (offentliggjort 2024-08-08)
Den 2024-08-07 tilføjes Direktion: Kirsten Margrethe Nymann (direktør) (offentliggjort 2024-08-08)
Den 2024-08-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab samt drive virksomhed med investering og finansiering samt hermed beslægtet virksomhed, herunder at eje aktier og anparter i andre selskaber (offentliggjort 2024-08-08)
Den 2024-08-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2024-12-31 (offentliggjort 2024-08-08)
Den 2024-08-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2024-01-01 (offentliggjort 2024-08-08)
Den 2024-08-07 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2024-08-08)
Den 2024-08-07 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2024-08-08)
Den 2024-08-07 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-08-08)
Den 2024-08-07 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-08-08)
Den 2024-08-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-08-08)
Den 2024-08-07 tilføjes Kontaktoplysninger: kirsten@inzights.dk (offentliggjort 2024-08-08)
Den 2024-08-07 tilføjes Legale ejere: KMN Invest ApS (offentliggjort 2024-08-08)
Den 2024-08-07 tilføjes Navne: KMN 2 ApS (offentliggjort 2024-08-08)
Den 2024-08-07 tilføjes Reelle ejere: Kirsten Margrethe Nymann (offentliggjort 2024-08-08)
Den 2024-08-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-08-08)
Den 2024-08-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-08-08)
Den 2024-08-07 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-08-08)
Den 2024-08-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2024-08-08)
Den 2024-08-07 tilføjes Vedtægter: 2024-08-07 (offentliggjort 2024-08-08)
Den 2024-08-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-08-08)
Den 2024-08-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-08-08)