Sektion (alle) | |||||||
Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-31 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2024-07-31)
Den 2024-07-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyrsbyvej 32, 3751 Østermarie (offentliggjort 2024-07-29)
Den 2024-07-18 tilføjes Direktion: Roald Benjamin Bergmann (direktør) (offentliggjort 2024-07-29)
Den 2024-07-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at foretages investeringer i værdipapirer, besiddelse af andre kapitalinteresser, samt al anden virksomhed som efter direktionens skøn er beslægtet hermed. (offentliggjort 2024-07-29)
Den 2024-07-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2025-12-31 (offentliggjort 2024-07-29)
Den 2024-07-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2024-07-18 (offentliggjort 2024-07-29)
Den 2024-07-18 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2024-07-29)
Den 2024-07-18 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2024-07-29)
Den 2024-07-18 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-07-29)
Den 2024-07-18 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-07-29)
Den 2024-07-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-07-29)
Den 2024-07-18 tilføjes Legale ejere: Roald Benjamin Bergmann (offentliggjort 2024-07-29)
Den 2024-07-18 tilføjes Navne: Milde Mammon ApS (offentliggjort 2024-07-29)
Den 2024-07-18 tilføjes Reelle ejere: Roald Benjamin Bergmann (offentliggjort 2024-07-29)
Den 2024-07-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-07-29)
Den 2024-07-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-07-29)
Den 2024-07-18 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-07-29)
Den 2024-07-18 tilføjes Stiftere: Roald Benjamin Bergmann (offentliggjort 2024-07-29)
Den 2024-07-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2024-07-29)
Den 2024-07-18 tilføjes Vedtægter: 2024-07-18 (offentliggjort 2024-07-29)
Den 2024-07-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-07-29)
Den 2024-07-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-07-29)