Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Navne | Vedtægter | Ejerskaber | ||||
Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-06 tilføjes Binavne: Cotter Holding af 2024 ApS (offentliggjort 2024-08-06)
Den 2024-08-05 tilføjes Navne: Cotter Holding ApS (offentliggjort 2024-08-06)
Den 2024-08-04 fjernes Navne: Cotter Holding af 2024 ApS (offentliggjort 2024-08-06)
Den 2024-08-05 tilføjes Vedtægter: 2024-08-05 (offentliggjort 2024-08-06)
Den 2024-07-26 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Cotter ApS. (offentliggjort 2024-07-26)
Den 2024-07-26 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2024-07-26)
Den 2024-07-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fabriksparken 1, 2600 Glostrup (offentliggjort 2024-07-26)
Den 2024-07-25 tilføjes Direktion: Kim Harding Wellendorph Lehmann (direktør) (offentliggjort 2024-07-26)
Den 2024-07-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at virke som holdingselskab samt anden dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2024-07-26)
Den 2024-07-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2025-12-31 (offentliggjort 2024-07-26)
Den 2024-07-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2024-07-25 (offentliggjort 2024-07-26)
Den 2024-07-25 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2024-07-26)
Den 2024-07-25 tilføjes Kapital (Kapital): 40.002,00 (offentliggjort 2024-07-26)
Den 2024-07-25 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-07-26)
Den 2024-07-25 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-07-26)
Den 2024-07-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-07-26)
Den 2024-07-25 tilføjes Legale ejere: Barkler Holding ApS, VSV Holding ApS, APZALON MANAGEMENT ApS (offentliggjort 2024-07-26)
Den 2024-07-25 tilføjes Navne: Cotter Holding af 2024 ApS (offentliggjort 2024-08-06)
Den 2024-07-25 tilføjes Reelle ejere: Kim Harding Wellendorph Lehmann, Lars Rabe Tønnesen, Lars Barkler (offentliggjort 2024-07-26)
Den 2024-07-25 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-07-26)
Den 2024-07-25 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-07-26)
Den 2024-07-25 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-07-26)
Den 2024-07-25 tilføjes Stiftere: VSV Holding ApS, Barkler Holding ApS, APZALON MANAGEMENT ApS (offentliggjort 2024-07-26)
Den 2024-07-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to medlemmer af direktionen i forening eller af den samlede direktion. (offentliggjort 2024-07-26)
Den 2024-07-25 tilføjes Vedtægter: 2024-07-25 (offentliggjort 2024-08-06)
Den 2024-07-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-07-26)
Den 2024-07-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-07-26)