Sektion (alle) | |||||||
Vedtægter | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-13 tilføjes Vedtægter: 2024-08-13 (offentliggjort 2024-08-14)
Den 2024-07-18 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2024-07-18)
Den 2024-07-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Philip Heymans Alle 29, 2., 2900 Hellerup (offentliggjort 2024-07-18)
Den 2024-07-16 tilføjes Direktion: Christian Strøjer (adm. dir.) (offentliggjort 2024-07-18)
Den 2024-07-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve holdingvirksomhed samt andet efter direktionens skøn beslægtede formål. (offentliggjort 2024-07-18)
Den 2024-07-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2025-12-31 (offentliggjort 2024-07-18)
Den 2024-07-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2024-07-16 (offentliggjort 2024-07-18)
Den 2024-07-16 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2024-07-18)
Den 2024-07-16 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2024-07-18)
Den 2024-07-16 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-07-18)
Den 2024-07-16 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-07-18)
Den 2024-07-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-07-18)
Den 2024-07-16 tilføjes Legale ejere: Thomas Astrup Klitbo, STRØJER CAPITAL ApS (offentliggjort 2024-07-18)
Den 2024-07-16 tilføjes Navne: ABS DK PE SPV ApS (offentliggjort 2024-07-18)
Den 2024-07-16 tilføjes Reelle ejere: Thomas Astrup Klitbo, Christian Strøjer (offentliggjort 2024-07-18)
Den 2024-07-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-07-18)
Den 2024-07-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-07-18)
Den 2024-07-16 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-07-18)
Den 2024-07-16 tilføjes Stiftere: Thomas Astrup Klitbo, STRØJER CAPITAL ApS (offentliggjort 2024-07-18)
Den 2024-07-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2024-07-18)
Den 2024-07-16 tilføjes Vedtægter: 2024-07-16 (offentliggjort 2024-08-14)
Den 2024-07-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-07-18)
Den 2024-07-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-07-18)