Sektion (alle) | |||||||
Reelle ejere | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-01 fjernes Reelle ejere: Grimur Thor Lund, Morten Ditmer Sørensen, Gitte Amstrup Sandlykke, Jesper Berntson, Morten Sandlykke, Michael Fynboe, Lise Kaae, Morten Schneider Jensen, Morten Vinther Jensen, Ken Gamskjær (offentliggjort 2024-08-01)
Den 2024-07-15 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2024-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Golfvænget 7, 9800 Hjørring (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2024-07-01 tilføjes Direktion: Jesper Berntson (direktør) (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2024-07-01 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er, at drive handel, investering og aktiebesiddelse, samt anden dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2024-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2025-12-31 (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2024-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2024-07-01 (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2024-07-01 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2024-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2024-07-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2024-07-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2024-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2024-07-01 tilføjes Legale ejere: Ditmer Family ApS, Ketchup Invest A/S, GTL Holding Aalborg ApS, FJORDEN 11 ApS, MSJ HOLDING, HJØRRING ApS (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2024-07-01 tilføjes Navne: Jysk Gaming Invest ApS (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2024-07-01 tilføjes Reelle ejere: Grimur Thor Lund, Morten Ditmer Sørensen, Gitte Amstrup Sandlykke, Jesper Berntson, Morten Sandlykke, Michael Fynboe, Lise Kaae, Morten Schneider Jensen, Morten Vinther Jensen, Ken Gamskjær (offentliggjort 2024-08-01)
Den 2024-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2024-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2024-07-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2024-07-01 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2024-07-01 tilføjes Stiftere: Vinther Ventures ApS, MSJ HOLDING, HJØRRING ApS, Ketchup Invest A/S, KG-INVEST ApS, GTL Holding Aalborg ApS, FJORDEN 11 ApS, Ditmer Family ApS (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2024-07-01 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2024-07-01 tilføjes Vedtægter: 2024-07-01 (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2024-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2024-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-07-15)