Sektion (alle) | |||||||
Formål | Vedtægter | Kontaktoplysninger | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve Formue Forvaltning (offentliggjort 2024-08-29)
Den 2024-08-29 tilføjes Vedtægter: 2024-08-29 (offentliggjort 2024-08-29)
Den 2024-07-26 tilføjes Kontaktoplysninger: iversen@sydjyskentreprise.dk (offentliggjort 2024-07-26)
Den 2024-07-25 fjernes Kontaktoplysninger: morten.iversen@outlook.dk (offentliggjort 2024-07-26)
Den 2024-07-01 tilføjes Kontaktoplysninger: morten.iversen@outlook.dk (offentliggjort 2024-07-26)
Den 2024-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kirkevænget 15, 6230 Rødekro (offentliggjort 2024-07-12)
Den 2024-07-01 tilføjes Direktion: Morten Hermann Iversen (direktør) (offentliggjort 2024-07-12)
Den 2024-07-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2024-08-29)
Den 2024-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2025-12-31 (offentliggjort 2024-07-12)
Den 2024-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2024-07-01 (offentliggjort 2024-07-12)
Den 2024-07-01 tilføjes Hovedbranche: Anlæg af ledningsnet til elektricitet og kommunikation (offentliggjort 2024-07-12)
Den 2024-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2024-07-12)
Den 2024-07-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-07-12)
Den 2024-07-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-07-12)
Den 2024-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-07-12)
Den 2024-07-01 tilføjes Legale ejere: Morten Hermann Iversen (offentliggjort 2024-07-12)
Den 2024-07-01 tilføjes Navne: Sydjysk entreprise ApS (offentliggjort 2024-07-12)
Den 2024-07-01 tilføjes Reelle ejere: Morten Hermann Iversen (offentliggjort 2024-07-12)
Den 2024-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-07-12)
Den 2024-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-07-12)
Den 2024-07-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-07-12)
Den 2024-07-01 tilføjes Stiftere: Morten Hermann Iversen (offentliggjort 2024-07-12)
Den 2024-07-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2024-07-12)
Den 2024-07-01 tilføjes Vedtægter: 2024-07-01 (offentliggjort 2024-08-29)
Den 2024-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-07-12)
Den 2024-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-07-12)