Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
Kasper Egeskov Blæhr | 09.07.2024 | |
Mücahid Türkyilmaz | 09.07.2024 | |
Renè Møller Brok | 09.07.2024 |
Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Kasper Egeskov Blæhr | 09.07.2024 | 10.09.2024 | 33,33-49,99% | 33,33 % |
Mücahid Türkyilmaz | 09.07.2024 | 09.09.2024 | 33,33-49,99% | 33,33 % |
Renè Møller Brok | 09.07.2024 | 16.08.2024 | 33,33-49,99% | 33,33 % |