Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Bibranche | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Hvidhvask | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Aurehøjvej 27, 2900 Hellerup (offentliggjort 2024-07-17)
Den 2024-07-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Aurehøjvej 27, 2900 Hellerup (offentliggjort 2024-07-17)
Den 2024-07-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Aurehøjvej 27, 2900 Hellerup (offentliggjort 2024-07-17)
Den 2024-07-04 tilføjes Bibranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2024-07-04 tilføjes Direktion: Sebastian Peter Seilund (direktør) (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2024-07-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive konsulentvirksomhed samt udvikling af og salg af software-services samt anden beslægtet virksomhed hertil. (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2024-07-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2025-12-31 (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2024-07-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2024-07-04 (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2024-07-04 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2024-07-04 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2024-07-04 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2024-07-04 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2024-07-04 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2024-07-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2024-07-04 tilføjes Legale ejere: Sebastian Peter Seilund (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2024-07-04 tilføjes Navne: Arc Edge ApS (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2024-07-04 tilføjes Reelle ejere: Sebastian Peter Seilund (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2024-07-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2024-07-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2024-07-04 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2024-07-04 tilføjes Stiftere: Sebastian Peter Seilund (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2024-07-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2024-07-04 tilføjes Vedtægter: 2024-07-04 (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2024-07-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2024-07-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-07-04)