Sektion (alle) | |||||||
Legale ejere | Reelle ejere | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-16 tilføjes Legale ejere: Katarina Tietgen Høfler (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2024-07-16 fjernes Legale ejere: Peter Høfler (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2024-07-03 tilføjes Legale ejere: Peter Høfler (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2024-07-16 tilføjes Reelle ejere: Katarina Tietgen Høfler (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2024-07-16 fjernes Reelle ejere: Peter Høfler (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2024-07-03 tilføjes Reelle ejere: Peter Høfler (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2024-07-04 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2024-07-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hasserisvej 132, 9000 Aalborg (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2024-07-03 tilføjes Direktion: Peter Høfler (direktør) (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2024-07-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er investeringsvirksomhed og hermed beslægtet aktivitet. (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2024-07-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2025-12-31 (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2024-07-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2024-07-03 (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2024-07-03 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2024-07-03 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2024-07-03 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2024-07-03 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2024-07-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2024-07-03 tilføjes Navne: KH Holding Aalborg ApS (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2024-07-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2024-07-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2024-07-03 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2024-07-03 tilføjes Stiftere: Peter Høfler (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2024-07-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2024-07-03 tilføjes Vedtægter: 2024-07-03 (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2024-07-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2024-07-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-07-04)