Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Hjemmeside | Kontaktoplysninger | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: P.O. Pedersens Vej 2, 8200 Aarhus N (offentliggjort 2024-09-09)
Den 2024-09-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Østervangs Alle 46, 8963 Auning (offentliggjort 2024-09-09)
Den 2024-09-09 tilføjes Hjemmeside: www.acumant.dk (offentliggjort 2024-09-09)
Den 2024-09-09 tilføjes Kontaktoplysninger: mkr@acumant.dk (offentliggjort 2024-09-09)
Den 2024-09-02 tilføjes Direktion: Mads Kristensen (direktør) (offentliggjort 2024-09-03)
Den 2024-09-02 fjernes Direktion: Anikó Kristensen (direktør) (offentliggjort 2024-09-03)
Den 2024-07-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østervangs Alle 46, 8963 Auning (offentliggjort 2024-09-09)
Den 2024-07-02 tilføjes Direktion: Anikó Kristensen (direktør) (offentliggjort 2024-09-03)
Den 2024-07-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-07-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2025-12-31 (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-07-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2024-07-02 (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-07-02 tilføjes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-07-02 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-07-02 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-07-02 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-07-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-07-02 tilføjes Legale ejere: Acumant AB (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-07-02 tilføjes Navne: Acumant Danmark ApS (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-07-02 tilføjes Reelle ejere: Nagendra Siddoutam (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-07-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-07-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-07-02 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-07-02 tilføjes Stiftere: Acumant AB (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-07-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-07-02 tilføjes Vedtægter: 2024-07-02 (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-07-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-07-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-07-03)