Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Arresødalvej 79, 3300 Frederiksværk (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-06-28 tilføjes Bestyrelse: Anne Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-06-28 tilføjes Direktion: Charlotte Seidler (direktør) (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-06-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive klinik med ambulant alkoholbehandling, samt dermed beslægtet områder. (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-06-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2024-12-31 (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-06-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2024-01-01 (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-06-28 tilføjes Hovedbranche: Praktiserende speciallæger (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-06-28 tilføjes Kapital (Kapital): 400.000,00 (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-06-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-06-28 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-06-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-06-28 tilføjes Legale ejere: Charlotte Seidler, Bo Bjørn Bojesen (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-06-28 tilføjes Navne: Halsnæs Alkoholambulatorium P/S (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-06-28 tilføjes Reelle ejere: Charlotte Seidler, Bo Bjørn Bojesen (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-06-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-06-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-06-28 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-06-28 tilføjes Revisor: Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-06-28 tilføjes Stiftere: Charlotte Seidler, Bo Bjørn Bojesen (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-06-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-06-28 tilføjes Vedtægter: 2024-06-28 (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-06-28 tilføjes Virksomhedsform: 70 (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-06-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-07-03)