Sektion (alle) | |||||||
Hvidhvask | Direktion | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hjemmeside | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform |
Den 2024-07-03 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-07-01 tilføjes Direktion: Lene-Marie Lund Adsersen (adm. dir.) (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-07-01 tilføjes Kontaktoplysninger: info@parykhuset.dk (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-07-01 tilføjes Legale ejere: Lund&Tajmer Holding ApS (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-06-30 fjernes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-06-27 tilføjes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-06-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterbro 7, 5000 Odense C (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-06-27 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at fremstille og sælge parykker og dermed beslægtede artikler. (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-06-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2025-12-31 (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-06-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2024-07-01 (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-06-27 tilføjes Hjemmeside: www.parykhuset.dk (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-06-27 tilføjes Hovedbranche: Anden fremstillingsvirksomhed i.a.n. (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-06-27 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-06-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-06-27 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-06-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-06-27 tilføjes Navne: Parykhuset ApS (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-06-27 tilføjes Reelle ejere: Lene-Marie Lund Adsersen, Lasse Tajmer (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-06-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-06-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-06-27 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-06-27 tilføjes Stiftere: Lund&Tajmer Holding ApS (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-06-27 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktionen (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-06-27 tilføjes Vedtægter: 2024-06-27 (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-06-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-07-03)