Sektion (alle) | |||||||
Kontaktoplysninger | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-15 tilføjes Kontaktoplysninger: cch@nordjyskspecialraadgivning.dk (offentliggjort 2024-08-15)
Den 2024-07-03 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skalhuse 5, 9240 Nibe (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-07-01 tilføjes Direktion: Christian Christensen Holm (direktør) (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-07-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive Sociale foranstaltninger inden for støtte og familierådgivning, samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelse. (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2025-12-31 (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2024-07-01 (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-07-01 tilføjes Hovedbranche: Andre sociale foranstaltninger uden institutionsophold i.a.n. (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-07-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-07-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-07-01 tilføjes Legale ejere: Holm Holding 2020 ApS (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-07-01 tilføjes Navne: Nordjyske Specialrådgivning ApS (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-07-01 tilføjes Reelle ejere: Christian Christensen Holm (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-07-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-07-01 tilføjes Stiftere: Holm Holding 2020 ApS (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-07-01 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-07-01 tilføjes Vedtægter: 2024-07-01 (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-07-03)