Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Vedtægter | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Blegdammen 7, 4700 Næstved (offentliggjort 2024-09-15)
Den 2024-09-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Omøvej 9, 4700 Næstved (offentliggjort 2024-09-15)
Den 2024-08-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Omøvej 9, 4700 Næstved (offentliggjort 2024-09-15)
Den 2024-08-01 tilføjes Direktion: Allan Mike Bigum-Hansen (direktør) (offentliggjort 2024-08-01)
Den 2024-08-01 fjernes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktør) (offentliggjort 2024-08-01)
Den 2024-08-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handels- og entreprisevirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2024-08-01)
Den 2024-08-01 tilføjes Hovedbranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2024-08-15)
Den 2024-08-01 tilføjes Legale ejere: Allan Mike Bigum-Hansen (offentliggjort 2024-08-01)
Den 2024-08-01 fjernes Legale ejere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2024-08-01)
Den 2024-08-01 tilføjes Navne: M.M. Hus & Have ApS (offentliggjort 2024-08-01)
Den 2024-08-01 tilføjes Reelle ejere: Allan Mike Bigum-Hansen (offentliggjort 2024-08-01)
Den 2024-08-01 fjernes Reelle ejere: Peter Andreas Stakemann (offentliggjort 2024-08-01)
Den 2024-08-01 tilføjes Vedtægter: 2024-08-01 (offentliggjort 2024-08-01)
Den 2024-07-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 35, 1256 København K (offentliggjort 2024-08-01)
Den 2024-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 35, 1256 København K (offentliggjort 2024-08-01)
Den 2024-07-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2024-08-09)
Den 2024-07-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2024-08-09)
Den 2024-07-31 fjernes Navne: ApS KBUS 18 nr. 765 (offentliggjort 2024-08-01)
Den 2024-07-01 tilføjes Navne: ApS KBUS 18 nr. 765 (offentliggjort 2024-08-01)
Den 2024-07-01 tilføjes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktør) (offentliggjort 2024-08-01)
Den 2024-07-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri. (offentliggjort 2024-08-01)
Den 2024-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2025-06-30 (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2024-07-01 (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-07-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-07-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-07-01 tilføjes Legale ejere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2024-08-01)
Den 2024-07-01 tilføjes Reelle ejere: Peter Andreas Stakemann (offentliggjort 2024-08-01)
Den 2024-07-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-07-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-07-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-07-01 tilføjes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-07-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-07-01 tilføjes Vedtægter: 2024-07-01 (offentliggjort 2024-08-01)
Den 2024-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-07-03)