Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Hvidhvask | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Valby Langgade 168, 3. th., 2500 Valby (offentliggjort 2024-08-30)
Den 2024-08-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Skyttegade 11, 5. th., 2200 København N (offentliggjort 2024-08-30)
Den 2024-07-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: So Cph ApS. (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2024-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skyttegade 11, 5. th., 2200 København N (offentliggjort 2024-08-30)
Den 2024-07-01 tilføjes Direktion: Nikoline Sønderup Sandbäck Agmund (direktør) (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2024-07-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed, herunder eje kapitalandele i andre selskaber samt anden efter direktionens skøn beslægtet virksomhed (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2024-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2025-12-31 (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2024-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2024-07-01 (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2024-07-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2024-07-01 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2024-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2024-07-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2024-07-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2024-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2024-07-01 tilføjes Legale ejere: Nikoline Sønderup Sandbäck Agmund (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2024-07-01 tilføjes Navne: N. Sandbäck Holding ApS (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2024-07-01 tilføjes Reelle ejere: Nikoline Sønderup Sandbäck Agmund (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2024-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2024-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2024-07-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2024-07-01 tilføjes Stiftere: Nikoline Sønderup Sandbäck Agmund (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2024-07-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2024-07-01 tilføjes Vedtægter: 2024-07-01 (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2024-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2024-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-07-01)