Sektion (alle) | |||||||
Legale ejere | Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Hvidhvask | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus | Ejerskaber |
Den 2024-07-11 tilføjes Legale ejere: Cecilie Lynge Rydahl, Bo Lynge Rydahl (offentliggjort 2024-08-19)
Den 2024-07-10 fjernes Legale ejere: Bo Lynge Rydahl (offentliggjort 2024-08-19)
Den 2024-07-11 tilføjes Reelle ejere: Cecilie Lynge Rydahl (offentliggjort 2024-08-19)
Den 2024-06-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vivaldisvej 7, 9200 Aalborg SV (offentliggjort 2024-06-28)
Den 2024-06-28 tilføjes Direktion: Bo Lynge Rydahl (direktør) (offentliggjort 2024-06-28)
Den 2024-06-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering samt al virksomhed, som efter direktionens skøn har forbindelse hermed. (offentliggjort 2024-06-28)
Den 2024-06-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2024-12-31 (offentliggjort 2024-06-28)
Den 2024-06-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2024-06-28 (offentliggjort 2024-06-28)
Den 2024-06-28 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2024-06-28)
Den 2024-06-28 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2024-06-28)
Den 2024-06-28 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2024-06-28)
Den 2024-06-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2024-06-28)
Den 2024-06-28 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-06-28)
Den 2024-06-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-06-28)
Den 2024-06-28 tilføjes Legale ejere: Bo Lynge Rydahl (offentliggjort 2024-08-19)
Den 2024-06-28 tilføjes Navne: C.L. Rydahl ApS (offentliggjort 2024-06-28)
Den 2024-06-28 tilføjes Reelle ejere: Bo Lynge Rydahl (offentliggjort 2024-06-28)
Den 2024-06-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-06-28)
Den 2024-06-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-06-28)
Den 2024-06-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-06-28)
Den 2024-06-28 tilføjes Stiftere: Bo Lynge Rydahl (offentliggjort 2024-06-28)
Den 2024-06-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2024-06-28)
Den 2024-06-28 tilføjes Vedtægter: 2024-06-28 (offentliggjort 2024-06-28)
Den 2024-06-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-06-28)
Den 2024-06-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-06-28)
Den 2024-07-02 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: CJOB Invest II ApS. (offentliggjort 2024-07-04)