Sektion (alle) | |||||||
Revision fravalgt | Revisor | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-05 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-09-05)
Den 2024-09-04 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-09-05)
Den 2024-09-05 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2024-09-05)
Den 2024-06-28 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2024-06-28)
Den 2024-06-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ole Rømers Vej 2, 6760 Ribe (offentliggjort 2024-06-28)
Den 2024-06-27 tilføjes Direktion: Ivan Jensen (adm. dir.) (offentliggjort 2024-06-28)
Den 2024-06-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, herunder import og eksport (offentliggjort 2024-06-28)
Den 2024-06-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2024-12-31 (offentliggjort 2024-06-28)
Den 2024-06-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2024-01-01 (offentliggjort 2024-06-28)
Den 2024-06-27 tilføjes Hovedbranche: Specialiseret engroshandel med fødevarer i.a.n. (offentliggjort 2024-06-28)
Den 2024-06-27 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2024-06-28)
Den 2024-06-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-06-28)
Den 2024-06-27 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-06-28)
Den 2024-06-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-06-28)
Den 2024-06-27 tilføjes Legale ejere: Ivan Jensen (offentliggjort 2024-06-28)
Den 2024-06-27 tilføjes Navne: Carefood ApS (offentliggjort 2024-06-28)
Den 2024-06-27 tilføjes Reelle ejere: Ivan Jensen (offentliggjort 2024-06-28)
Den 2024-06-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-06-28)
Den 2024-06-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-06-28)
Den 2024-06-27 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-09-05)
Den 2024-06-27 tilføjes Stiftere: Ivan Jensen (offentliggjort 2024-06-28)
Den 2024-06-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2024-06-28)
Den 2024-06-27 tilføjes Vedtægter: 2024-06-27 (offentliggjort 2024-06-28)
Den 2024-06-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-06-28)
Den 2024-06-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-06-28)