Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Hvidhvask | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kirkevej 27, 8370 Hadsten (offentliggjort 2024-08-29)
Den 2024-08-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Skanderborgvej 8, 8680 Ry (offentliggjort 2024-08-29)
Den 2024-06-25 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2024-06-25)
Den 2024-06-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skanderborgvej 8, 8680 Ry (offentliggjort 2024-08-29)
Den 2024-06-24 tilføjes Direktion: Charlotte Mosholm Manø Smedegaard (direktør) (offentliggjort 2024-06-25)
Den 2024-06-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning til dette. (offentliggjort 2024-06-25)
Den 2024-06-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2024-12-31 (offentliggjort 2024-06-25)
Den 2024-06-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2024-06-24 (offentliggjort 2024-06-25)
Den 2024-06-24 tilføjes Hovedbranche: Optikere (offentliggjort 2024-06-25)
Den 2024-06-24 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2024-06-25)
Den 2024-06-24 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-06-25)
Den 2024-06-24 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-06-25)
Den 2024-06-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-06-25)
Den 2024-06-24 tilføjes Legale ejere: Dina Lund Krogh Jørgensen, Charlotte Mosholm Manø Smedegaard (offentliggjort 2024-06-25)
Den 2024-06-24 tilføjes Navne: C Optik Ry ApS (offentliggjort 2024-06-25)
Den 2024-06-24 tilføjes Reelle ejere: Dina Lund Krogh Jørgensen, Charlotte Mosholm Manø Smedegaard (offentliggjort 2024-06-25)
Den 2024-06-24 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-06-25)
Den 2024-06-24 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-06-25)
Den 2024-06-24 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-06-25)
Den 2024-06-24 tilføjes Stiftere: Dina Lund Krogh Jørgensen, Charlotte Mosholm Manø Smedegaard (offentliggjort 2024-06-25)
Den 2024-06-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af hele direktionen. (offentliggjort 2024-06-25)
Den 2024-06-24 tilføjes Vedtægter: 2024-06-24 (offentliggjort 2024-06-25)
Den 2024-06-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-06-25)
Den 2024-06-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-06-25)