Sektion (alle) | |||||||
Direktion | Legale ejere | Virksomhedsstatus | Hvidhvask | ||||
Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform |
Den 2024-07-01 tilføjes Direktion: Erik Berg (adm. dir.) (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2024-07-01 tilføjes Legale ejere: Erik Berg, Marc Sejrup Berg, Michelle Sejrup Berg (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2024-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2024-06-30 fjernes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2024-06-18 tilføjes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2024-06-24 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2024-06-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mølleparken 362, 7190 Billund (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2024-06-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde ejerandele i andre selskaber samt andre dertil knyttede investeringer efter ledelsens nærmere bestemmelse. (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2024-06-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2025-12-31 (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2024-06-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2024-07-01 (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2024-06-18 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2024-06-18 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2024-06-18 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2024-06-18 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2024-06-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2024-06-18 tilføjes Navne: Virtiqon Holding ApS (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2024-06-18 tilføjes Reelle ejere: Erik Berg (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2024-06-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2024-06-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2024-06-18 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2024-06-18 tilføjes Stiftere: Michelle Sejrup Berg, Marc Sejrup Berg, Erik Berg (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2024-06-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2024-06-18 tilføjes Vedtægter: 2024-06-18 (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2024-06-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-06-24)