Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jan Kofod | 11.09.1957 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Poul Erik Pedersen | 11.09.1957 | 28.11.1991 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Nicki Faldt Kofod | 04.09.2017 | bestyrelsesmedlem |
Jens Koefoed Stadum | 21.08.1996 | bestyrelsesmedlem |
Jan Kofod | 11.09.1957 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Bo Uggerhøj | 29.08.2011 | 06.09.2021 | bestyrelsesmedlem |
Marianne Faldt | 02.09.2010 | 18.03.2016 | bestyrelsesmedlem |
Tage Rishøj | 31.01.2001 | 02.09.2010 | bestyrelsesmedlem |
Marianne Faldt | 07.09.1998 | 31.01.2001 | bestyrelsesmedlem |
Poul Ahlmann Andersen | 11.09.1957 | 07.09.1998 | bestyrelsesmedlem |
Nils Juul Suhr Nordestgaard | 11.09.1957 | 21.08.1996 | bestyrelsesmedlem |
Poul Erik Pedersen | 11.09.1957 | 28.11.1991 | bestyrelsesmedlem |