Sektion (alle) | |||||||
Hvidhvask | Kapital | Vedtægter | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus | ||||
Ejerskaber |
Den 2024-06-20 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2024-06-20)
Den 2024-06-20 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2024-06-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2024-06-19 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2024-06-19 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2024-06-20 tilføjes Vedtægter: 2024-06-20 (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2024-06-19 tilføjes Vedtægter: 2024-06-19 (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2024-06-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lille Torv 6, 2., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2024-06-20)
Den 2024-06-19 tilføjes Direktion: Ole Bjørvig Pedersen (direktør) (offentliggjort 2024-06-20)
Den 2024-06-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab og dermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2024-06-20)
Den 2024-06-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2024-12-31 (offentliggjort 2024-06-20)
Den 2024-06-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2024-01-01 (offentliggjort 2024-06-20)
Den 2024-06-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2024-06-20)
Den 2024-06-19 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-06-20)
Den 2024-06-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-06-20)
Den 2024-06-19 tilføjes Legale ejere: Ole Bjørvig Pedersen (offentliggjort 2024-06-20)
Den 2024-06-19 tilføjes Navne: Spaltningsselskabet SMBK 1209 ApS (offentliggjort 2024-06-20)
Den 2024-06-19 tilføjes Reelle ejere: Ole Bjørvig Pedersen (offentliggjort 2024-06-20)
Den 2024-06-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-06-20)
Den 2024-06-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-06-20)
Den 2024-06-19 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-06-20)
Den 2024-06-19 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-06-20)
Den 2024-06-19 tilføjes Stiftere: Ole Bjørvig Pedersen (offentliggjort 2024-06-20)
Den 2024-06-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2024-06-20)
Den 2024-06-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-06-20)
Den 2024-06-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-06-20)
Den 2024-06-19 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ApS SMBK NR 1209. (offentliggjort 2024-06-24)