Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Legale ejere | Reelle ejere | xbrl | ||||
Hvidhvask | Direktion | Kontaktoplysninger | Virksomhedsstatus | ||||
Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform |
Den 2024-08-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Recycling2Energy Holding ApS. (offentliggjort 2024-08-13)
Den 2024-07-01 tilføjes Legale ejere: Sepco Industries Company Limited, Claus Peter Hovmand Madsen (offentliggjort 2024-08-20)
Den 2024-07-01 tilføjes Reelle ejere: Claus Peter Hovmand Madsen (offentliggjort 2024-08-20)
Den 2024-07-30 offentliggøres Regnskab 2024
Den 2024-06-30 fjernes Legale ejere: Claus Peter Hovmand Madsen (offentliggjort 2024-08-20)
Den 2024-06-15 tilføjes Legale ejere: Claus Peter Hovmand Madsen (offentliggjort 2024-08-20)
Den 2024-06-30 fjernes Reelle ejere: Claus Peter Hovmand Madsen (offentliggjort 2024-08-20)
Den 2024-06-10 tilføjes Reelle ejere: Claus Peter Hovmand Madsen (offentliggjort 2024-08-20)
Den 2024-06-19 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2024-06-19)
Den 2024-06-15 tilføjes Direktion: Claus Peter Hovmand Madsen (adm. dir.) (offentliggjort 2024-06-19)
Den 2024-06-15 tilføjes Kontaktoplysninger: cm@cornerstone.green (offentliggjort 2024-06-19)
Den 2024-06-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-06-19)
Den 2024-06-14 fjernes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2024-06-19)
Den 2024-06-10 tilføjes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2024-06-19)
Den 2024-06-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Uggeløse Bygade 30, 3540 Lynge (offentliggjort 2024-06-19)
Den 2024-06-10 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at eje kapitalandele i andre virksomheder (offentliggjort 2024-06-19)
Den 2024-06-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2024-06-30 (offentliggjort 2024-06-19)
Den 2024-06-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2024-06-15 (offentliggjort 2024-06-19)
Den 2024-06-10 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2024-06-19)
Den 2024-06-10 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2024-06-19)
Den 2024-06-10 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-06-19)
Den 2024-06-10 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-06-19)
Den 2024-06-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-06-19)
Den 2024-06-10 tilføjes Navne: Sepco Europe ApS (offentliggjort 2024-06-19)
Den 2024-06-10 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2024-06-19)
Den 2024-06-10 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2024-06-19)
Den 2024-06-10 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-06-19)
Den 2024-06-10 tilføjes Stiftere: Claus Peter Hovmand Madsen (offentliggjort 2024-06-19)
Den 2024-06-10 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af én direktør. (offentliggjort 2024-06-19)
Den 2024-06-10 tilføjes Vedtægter: 2024-06-10 (offentliggjort 2024-06-19)
Den 2024-06-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-06-19)