Sektion (alle) | |||||||
Direktion | Ejerskaber | Kapital | Vedtægter | ||||
Reelle ejere | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-01 tilføjes Direktion: Morten Kusk Eriksen (direktør) (offentliggjort 2024-08-23)
Den 2024-06-10 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Wallmann Partners ApS. (offentliggjort 2024-06-19)
Den 2024-07-12 tilføjes Kapital (Kapital): 49.999,00 (offentliggjort 2024-08-12)
Den 2024-07-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-08-12)
Den 2024-07-12 tilføjes Vedtægter: 2024-07-12 (offentliggjort 2024-08-12)
Den 2024-06-17 fjernes Reelle ejere: Jens Christian Milo (offentliggjort 2024-06-19)
Den 2024-06-10 tilføjes Reelle ejere: Jens Christian Milo (offentliggjort 2024-06-19)
Den 2024-06-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-08-12)
Den 2024-06-10 tilføjes Kapital (Kapital): 60.000,00 (offentliggjort 2024-08-12)
Den 2024-06-10 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-06-13)
Den 2024-06-12 tilføjes Vedtægter: 2024-06-12 (offentliggjort 2024-08-12)
Den 2024-06-10 tilføjes Vedtægter: 2024-06-10 (offentliggjort 2024-06-13)
Den 2024-06-11 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2024-06-11)
Den 2024-06-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fannys Alle 11, 2900 Hellerup (offentliggjort 2024-06-11)
Den 2024-06-10 tilføjes Bestyrelse: Carsten Bank-Mikkelsen (formand) (offentliggjort 2024-06-11)
Den 2024-06-10 tilføjes Direktion: Morten Bank-Mikkelsen (direktør) (offentliggjort 2024-06-11)
Den 2024-06-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab og dermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2024-06-11)
Den 2024-06-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2024-12-31 (offentliggjort 2024-06-11)
Den 2024-06-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2024-06-10 (offentliggjort 2024-06-11)
Den 2024-06-10 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2024-06-11)
Den 2024-06-10 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-06-11)
Den 2024-06-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-06-11)
Den 2024-06-10 tilføjes Legale ejere: Wallmann Invest ApS, KDY Holding ApS, MOKUER HOLDING ApS (offentliggjort 2024-06-11)
Den 2024-06-10 tilføjes Navne: Wallmann Medarbejder Invest ApS (offentliggjort 2024-06-11)
Den 2024-06-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-06-11)
Den 2024-06-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-06-11)
Den 2024-06-10 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-06-11)
Den 2024-06-10 tilføjes Stiftere: Wallmann Invest ApS, MOKUER HOLDING ApS, KDY Holding ApS (offentliggjort 2024-06-11)
Den 2024-06-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør i forening med bestyrelsesformanden eller af én direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2024-06-11)
Den 2024-06-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-06-11)
Den 2024-06-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-06-11)