Sektion (alle) | |||||||
Kapital | Vedtægter | Hovedbranche | Hvidhvask | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-10 tilføjes Kapital (Kapital): 5.500.000,00 (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2024-07-10 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2024-07-10 tilføjes Vedtægter: 2024-07-10 (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2024-06-06 tilføjes Hovedbranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2024-06-05 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2024-06-05 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2024-06-06 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2024-06-06)
Den 2024-06-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sct Mortens Gade 11, st. th., 4700 Næstved (offentliggjort 2024-06-06)
Den 2024-06-05 tilføjes Direktion: Frederik Hansen (direktør) (offentliggjort 2024-06-06)
Den 2024-06-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er erhvervsbyggeri med henblik på udlejning samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2024-06-06)
Den 2024-06-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2025-09-30 (offentliggjort 2024-06-06)
Den 2024-06-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2024-06-05 (offentliggjort 2024-06-06)
Den 2024-06-05 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2024-06-05 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2024-06-05 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-06-06)
Den 2024-06-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-06-06)
Den 2024-06-05 tilføjes Legale ejere: FLY EJENDOMME, Holding ApS, Blomstergården A/S (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-06-05 fjernes Legale ejere: FLY EJENDOMME, Holding ApS (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-06-05 tilføjes Navne: Fly Ejendomme, Smedemosen ApS (offentliggjort 2024-06-06)
Den 2024-06-05 tilføjes Reelle ejere: Frederik Hansen, Tomas Brenøe Andreassen, Per Frede Nielsen (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-06-05 fjernes Reelle ejere: Frederik Hansen, Tomas Brenøe Andreassen (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-06-05 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2024-06-06)
Den 2024-06-05 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2024-06-06)
Den 2024-06-05 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-06-06)
Den 2024-06-05 tilføjes Revisor: Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2024-06-06)
Den 2024-06-05 tilføjes Stiftere: FLY EJENDOMME, Holding ApS (offentliggjort 2024-06-06)
Den 2024-06-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2024-06-06)
Den 2024-06-05 tilføjes Vedtægter: 2024-06-05 (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2024-06-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-06-06)
Den 2024-06-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-06-06)