Sektion (alle) | |||||||
Legale ejere | Reelle ejere | Ejerskaber | Hvidhvask | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-11 tilføjes Legale ejere: Ole Dall-Hansen, Peter Dall-Hansen, Anders Dall-Hansen (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2024-07-10 fjernes Legale ejere: Ole Dall-Hansen (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2024-07-11 tilføjes Reelle ejere: Ole Dall-Hansen (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2024-07-10 fjernes Reelle ejere: Ole Dall-Hansen (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2024-06-05 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Zonify ApS. (offentliggjort 2024-06-06)
Den 2024-06-05 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2024-06-05)
Den 2024-06-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vejlemosevej 19, 2840 Holte (offentliggjort 2024-06-05)
Den 2024-06-04 tilføjes Direktion: Ole Dall-Hansen (adm. dir.) (offentliggjort 2024-06-05)
Den 2024-06-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at erhverve, eje og afhænde unoterede og noterede kapitalandele samt anden hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2024-06-05)
Den 2024-06-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2025-05-31 (offentliggjort 2024-06-05)
Den 2024-06-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2024-06-04 (offentliggjort 2024-06-05)
Den 2024-06-04 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2024-06-05)
Den 2024-06-04 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2024-06-05)
Den 2024-06-04 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-06-05)
Den 2024-06-04 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-06-05)
Den 2024-06-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-06-05)
Den 2024-06-04 tilføjes Legale ejere: Ole Dall-Hansen (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2024-06-04 tilføjes Navne: Dall Partners ApS (offentliggjort 2024-06-05)
Den 2024-06-04 tilføjes Reelle ejere: Ole Dall-Hansen (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2024-06-04 tilføjes Regnskabs år: --05-31 (offentliggjort 2024-06-05)
Den 2024-06-04 tilføjes Regnskabs år: --06-01 (offentliggjort 2024-06-05)
Den 2024-06-04 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-06-05)
Den 2024-06-04 tilføjes Stiftere: Ole Dall-Hansen (offentliggjort 2024-06-05)
Den 2024-06-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den administrerende direktør alene. (offentliggjort 2024-06-05)
Den 2024-06-04 tilføjes Vedtægter: 2024-06-04 (offentliggjort 2024-06-05)
Den 2024-06-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-06-05)
Den 2024-06-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-06-05)