Sektion (alle) | |||||||
Direktion | Legale ejere | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform |
Den 2024-05-27 tilføjes Direktion: Mustafa Kilic (direktør) (offentliggjort 2024-05-27)
Den 2024-05-27 tilføjes Legale ejere: BIRLIK Holding ApS, Kilic Energy ApS (offentliggjort 2024-05-27)
Den 2024-05-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-05-27)
Den 2024-05-26 fjernes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2024-05-27)
Den 2024-05-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2024-05-27)
Den 2024-05-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sintrupvej 32, 8220 Brabrand (offentliggjort 2024-05-27)
Den 2024-05-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering i og udlejning af fast ejendom, samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2024-05-27)
Den 2024-05-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2024-12-31 (offentliggjort 2024-05-27)
Den 2024-05-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2024-05-27 (offentliggjort 2024-05-27)
Den 2024-05-16 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2024-05-27)
Den 2024-05-16 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2024-05-27)
Den 2024-05-16 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-05-27)
Den 2024-05-16 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-05-27)
Den 2024-05-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-05-27)
Den 2024-05-16 tilføjes Navne: M & F invest ApS (offentliggjort 2024-05-27)
Den 2024-05-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-05-27)
Den 2024-05-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-05-27)
Den 2024-05-16 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-05-27)
Den 2024-05-16 tilføjes Stiftere: Kilic Energy ApS, BIRLIK Holding ApS (offentliggjort 2024-05-27)
Den 2024-05-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2024-05-27)
Den 2024-05-16 tilføjes Vedtægter: 2024-05-16 (offentliggjort 2024-05-27)
Den 2024-05-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-05-27)