Sektion (alle) | |||||||
Legale ejere | Reelle ejere | Bestyrelse | Vedtægter | ||||
Direktion | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus | Ejerskaber |
Den 2024-09-17 tilføjes Legale ejere: Maskov Holding ApS, Hisselholm Holding ApS (offentliggjort 2024-10-01)
Den 2024-09-16 tilføjes Legale ejere: Chris Pedersen Holding ApS, GORM PEDERSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2024-09-17)
Den 2024-09-15 fjernes Legale ejere: Chris Pedersen Holding ApS, GORM PEDERSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2024-09-17)
Den 2024-09-17 fjernes Reelle ejere: Morten Zoëga Maskov, Tonny Hisselholm Johansen (offentliggjort 2024-10-01)
Den 2024-09-16 tilføjes Reelle ejere: Morten Zoëga Maskov, Tonny Hisselholm Johansen, Chris Carstens Pedersen, Gorm Finn Pedersen (offentliggjort 2024-10-01)
Den 2024-09-15 fjernes Reelle ejere: Chris Carstens Pedersen, Gorm Finn Pedersen (offentliggjort 2024-09-17)
Den 2024-09-16 tilføjes Bestyrelse: Gorm Finn Pedersen (formand) (offentliggjort 2024-09-17)
Den 2024-09-16 tilføjes Vedtægter: 2024-09-16 (offentliggjort 2024-09-17)
Den 2024-09-16 fjernes Direktion: Chris Carstens Pedersen (direktør) (offentliggjort 2024-09-17)
Den 2024-06-13 tilføjes Legale ejere: Chris Pedersen Holding ApS, GORM PEDERSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2024-09-17)
Den 2024-06-12 fjernes Legale ejere: GORM PEDERSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2024-06-17)
Den 2024-06-13 tilføjes Reelle ejere: Chris Carstens Pedersen, Gorm Finn Pedersen (offentliggjort 2024-09-17)
Den 2024-06-12 fjernes Reelle ejere: Gorm Finn Pedersen (offentliggjort 2024-06-17)
Den 2024-05-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Odinsvej 29, 7200 Grindsted (offentliggjort 2024-05-22)
Den 2024-05-15 tilføjes Bibranche: Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering (offentliggjort 2024-05-22)
Den 2024-05-15 tilføjes Direktion: Chris Carstens Pedersen (direktør) (offentliggjort 2024-09-17)
Den 2024-05-15 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at erhverve, eje og afhænde unoterede og noterede kapitalandele samt anden hermed beslægtet virksomhed og udføre byggeopgaver og entrepriser. (offentliggjort 2024-05-22)
Den 2024-05-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2024-09-30 (offentliggjort 2024-05-22)
Den 2024-05-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2024-05-15 (offentliggjort 2024-05-22)
Den 2024-05-15 tilføjes Hovedbranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2024-05-22)
Den 2024-05-15 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2024-05-22)
Den 2024-05-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-05-22)
Den 2024-05-15 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-05-22)
Den 2024-05-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-05-22)
Den 2024-05-15 tilføjes Kontaktoplysninger: gorm@fladenbund.dk (offentliggjort 2024-05-22)
Den 2024-05-15 tilføjes Legale ejere: GORM PEDERSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2024-06-17)
Den 2024-05-15 tilføjes Navne: Fladenbund Byg ApS (offentliggjort 2024-05-22)
Den 2024-05-15 tilføjes Reelle ejere: Gorm Finn Pedersen (offentliggjort 2024-06-17)
Den 2024-05-15 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2024-05-22)
Den 2024-05-15 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2024-05-22)
Den 2024-05-15 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-05-22)
Den 2024-05-15 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2024-05-22)
Den 2024-05-15 tilføjes Stiftere: GORM PEDERSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2024-05-22)
Den 2024-05-15 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør. (offentliggjort 2024-05-22)
Den 2024-05-15 tilføjes Vedtægter: 2024-05-15 (offentliggjort 2024-09-17)
Den 2024-05-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-05-22)
Den 2024-05-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-05-22)
Den 2024-05-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Fladenbund Entreprenør A/S. (offentliggjort 2024-09-19)
Den 2024-06-20 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Fladenbund 4 ApS. (offentliggjort 2024-06-25)