Sektion (alle) | |||||||
Kapital | Legale ejere | Vedtægter | Hvidhvask | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-19 tilføjes Kapital (Kapital): 60.000,00 (offentliggjort 2024-06-19)
Den 2024-06-19 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-06-19)
Den 2024-06-19 tilføjes Legale ejere: Arthur Carlsson Lauesgaard, Makerz ApS, Oliver Egholm Sunn (offentliggjort 2024-06-19)
Den 2024-06-18 fjernes Legale ejere: Arthur Carlsson Lauesgaard, Oliver Egholm Sunn (offentliggjort 2024-06-19)
Den 2024-06-19 tilføjes Vedtægter: 2024-06-19 (offentliggjort 2024-06-19)
Den 2024-05-22 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2024-05-22)
Den 2024-05-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Køgevej 3, 1., 4000 Roskilde (offentliggjort 2024-05-22)
Den 2024-05-09 tilføjes Direktion: Arthur Carlsson Lauesgaard (direktør) (offentliggjort 2024-05-22)
Den 2024-05-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning til dette. (offentliggjort 2024-05-22)
Den 2024-05-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2024-12-31 (offentliggjort 2024-05-22)
Den 2024-05-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2024-05-09 (offentliggjort 2024-05-22)
Den 2024-05-09 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med tøj, sko, lædervarer, ure eller babyudstyr via internet (offentliggjort 2024-05-22)
Den 2024-05-09 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2024-06-19)
Den 2024-05-09 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-06-19)
Den 2024-05-09 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-05-22)
Den 2024-05-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-05-22)
Den 2024-05-09 tilføjes Legale ejere: Arthur Carlsson Lauesgaard, Oliver Egholm Sunn (offentliggjort 2024-06-19)
Den 2024-05-09 tilføjes Navne: Wear Metro ApS (offentliggjort 2024-05-22)
Den 2024-05-09 tilføjes Reelle ejere: Arthur Carlsson Lauesgaard, Oliver Egholm Sunn (offentliggjort 2024-06-19)
Den 2024-05-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-05-22)
Den 2024-05-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-05-22)
Den 2024-05-09 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-05-22)
Den 2024-05-09 tilføjes Stiftere: Oliver Egholm Sunn, Arthur Carlsson Lauesgaard (offentliggjort 2024-05-22)
Den 2024-05-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 direktører. (offentliggjort 2024-05-22)
Den 2024-05-09 tilføjes Vedtægter: 2024-05-09 (offentliggjort 2024-06-19)
Den 2024-05-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-05-22)
Den 2024-05-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-05-22)