Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Hvidhvask | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Ejerskaber |
Den 2024-05-23 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2024-05-29)
Den 2024-05-23 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2024-05-29)
Den 2024-05-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-05-29)
Den 2024-05-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-05-29)
Den 2024-05-23 fjernes Beliggenhedsadresse: M.P. Bruuns Gade 56, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2024-05-29)
Den 2024-05-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: M.P. Bruuns Gade 56, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2024-05-29)
Den 2024-05-23 fjernes Direktion: Tommy Holm Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2024-05-29)
Den 2024-05-13 tilføjes Direktion: Tommy Holm Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2024-05-29)
Den 2024-05-23 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2024-12-31 (offentliggjort 2024-05-29)
Den 2024-05-23 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2024-01-01 (offentliggjort 2024-05-29)
Den 2024-05-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2024-12-31 (offentliggjort 2024-05-29)
Den 2024-05-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2024-01-01 (offentliggjort 2024-05-29)
Den 2024-05-23 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2024-05-29)
Den 2024-05-13 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2024-05-29)
Den 2024-05-23 fjernes Legale ejere: Tommy Holm Rasmussen, Søren Holmar Haulrik, Tine Lajer Petersen (offentliggjort 2024-05-29)
Den 2024-05-13 tilføjes Legale ejere: Tommy Holm Rasmussen, Søren Holmar Haulrik, Tine Lajer Petersen (offentliggjort 2024-05-29)
Den 2024-05-23 fjernes Navne: Schweizerbageriet Holding ApS (offentliggjort 2024-05-29)
Den 2024-05-13 tilføjes Navne: Schweizerbageriet Holding ApS (offentliggjort 2024-05-29)
Den 2024-05-23 fjernes Reelle ejere: Tommy Holm Rasmussen, Søren Holmar Haulrik, Tine Lajer Petersen (offentliggjort 2024-05-29)
Den 2024-05-13 tilføjes Reelle ejere: Tommy Holm Rasmussen, Søren Holmar Haulrik, Tine Lajer Petersen (offentliggjort 2024-05-29)
Den 2024-05-23 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-05-29)
Den 2024-05-23 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-05-29)
Den 2024-05-13 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-05-29)
Den 2024-05-13 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-05-29)
Den 2024-05-23 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-05-29)
Den 2024-05-13 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-05-29)
Den 2024-05-23 fjernes Revisor: CHRISTENSEN & KJÆR STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2024-05-29)
Den 2024-05-13 tilføjes Revisor: CHRISTENSEN & KJÆR STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2024-05-29)
Den 2024-05-23 fjernes Stiftere: Tommy Holm Rasmussen, Tine Lajer Petersen, Søren Holmar Haulrik (offentliggjort 2024-05-29)
Den 2024-05-13 tilføjes Stiftere: Tommy Holm Rasmussen, Tine Lajer Petersen, Søren Holmar Haulrik (offentliggjort 2024-05-29)
Den 2024-05-23 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-05-29)
Den 2024-05-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-05-29)
Den 2024-05-15 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2024-05-29)
Den 2024-05-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i selskaber samt foretage investeringsvirksomhed i øvrigt. (offentliggjort 2024-05-29)
Den 2024-05-13 tilføjes Kapital (Kapital): 150.000,00 (offentliggjort 2024-05-29)
Den 2024-05-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2024-05-29)
Den 2024-05-13 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-05-29)
Den 2024-05-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-05-29)
Den 2024-05-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening. (offentliggjort 2024-05-29)
Den 2024-05-13 tilføjes Vedtægter: 2024-05-13 (offentliggjort 2024-05-29)
Den 2024-05-13 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Schweizerbageriet ApS. (offentliggjort 2024-05-15)