Sektion (alle) | |||||||
Legale ejere | Reelle ejere | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-04 tilføjes Legale ejere: Solveig Edal (offentliggjort 2024-08-02)
Den 2024-07-04 fjernes Legale ejere: Klaus Becker Edal (offentliggjort 2024-08-02)
Den 2024-07-04 tilføjes Reelle ejere: Solveig Edal (offentliggjort 2024-08-02)
Den 2024-07-04 fjernes Reelle ejere: Klaus Becker Edal (offentliggjort 2024-08-02)
Den 2024-05-13 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2024-05-13)
Den 2024-05-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestervænget 28, 8832 Skals (offentliggjort 2024-05-13)
Den 2024-05-10 tilføjes Direktion: Klaus Becker Edal (adm. dir.) (offentliggjort 2024-05-13)
Den 2024-05-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med at eje og udleje fast ejendom samt for-valtning af egen formue (offentliggjort 2024-05-13)
Den 2024-05-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2024-12-31 (offentliggjort 2024-05-13)
Den 2024-05-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2024-01-01 (offentliggjort 2024-05-13)
Den 2024-05-10 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2024-05-13)
Den 2024-05-10 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2024-05-13)
Den 2024-05-10 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-05-13)
Den 2024-05-10 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-05-13)
Den 2024-05-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-05-13)
Den 2024-05-10 tilføjes Legale ejere: Klaus Becker Edal (offentliggjort 2024-08-02)
Den 2024-05-10 tilføjes Navne: Edal Udlejning ApS (offentliggjort 2024-05-13)
Den 2024-05-10 tilføjes Reelle ejere: Klaus Becker Edal (offentliggjort 2024-08-02)
Den 2024-05-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-05-13)
Den 2024-05-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-05-13)
Den 2024-05-10 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-05-13)
Den 2024-05-10 tilføjes Stiftere: Klaus Becker Edal (offentliggjort 2024-05-13)
Den 2024-05-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2024-05-13)
Den 2024-05-10 tilføjes Vedtægter: 2024-05-10 (offentliggjort 2024-05-13)
Den 2024-05-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-05-13)
Den 2024-05-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-05-13)