Sektion (alle) | |||||||
Vedtægter | Kapital | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Hvidhvask | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus | Ejerskaber |
Den 2024-06-18 tilføjes Vedtægter: 2024-06-18 (offentliggjort 2024-06-19)
Den 2024-06-13 tilføjes Vedtægter: 2024-06-13 (offentliggjort 2024-06-19)
Den 2024-06-13 tilføjes Kapital (Kapital): 4.550.000,00 (offentliggjort 2024-06-14)
Den 2024-06-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-06-14)
Den 2024-05-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: August Bournonvilles Passage 1, 1055 København K (offentliggjort 2024-05-08)
Den 2024-05-08 tilføjes Bestyrelse: Bente Schick Ramstrup (formand) (offentliggjort 2024-05-08)
Den 2024-05-08 tilføjes Direktion: Kenneth Ramstrup (direktør) (offentliggjort 2024-05-08)
Den 2024-05-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at erhverve, eje og afhænde unoterede og noterede kapitalandele samt anden virksomhed, der står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2024-05-08)
Den 2024-05-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2024-12-31 (offentliggjort 2024-05-08)
Den 2024-05-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2024-05-08 (offentliggjort 2024-05-08)
Den 2024-05-08 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2024-05-08)
Den 2024-05-08 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2024-05-08)
Den 2024-05-08 tilføjes Kapital (Kapital): 895.000,00 (offentliggjort 2024-06-14)
Den 2024-05-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-06-14)
Den 2024-05-08 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-05-08)
Den 2024-05-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-05-08)
Den 2024-05-08 tilføjes Legale ejere: KR-KURS ApS (offentliggjort 2024-05-08)
Den 2024-05-08 tilføjes Navne: KR-Kurs Invest 3 ApS (offentliggjort 2024-05-08)
Den 2024-05-08 tilføjes Reelle ejere: Kenneth Ramstrup (offentliggjort 2024-05-08)
Den 2024-05-08 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-05-08)
Den 2024-05-08 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-05-08)
Den 2024-05-08 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-05-08)
Den 2024-05-08 tilføjes Revisor: ALBJERG STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-05-08)
Den 2024-05-08 tilføjes Stiftere: Lill Lin Mai ApS, KR-KURS ApS (offentliggjort 2024-05-08)
Den 2024-05-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening eller 1 bestyrelsesmedlem i forening med 1 direktør eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2024-05-08)
Den 2024-05-08 tilføjes Vedtægter: 2024-05-08 (offentliggjort 2024-06-14)
Den 2024-05-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-05-08)
Den 2024-05-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-05-08)
Den 2024-06-18 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Hotel Hesselet A/S. (offentliggjort 2024-06-18)