Sektion (alle) | |||||||
Direktion | Legale ejere | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | ||||
Binavne | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform |
Den 2024-05-01 tilføjes Direktion: Tom Erneeraq Herman Stryhn (direktør) (offentliggjort 2024-05-03)
Den 2024-05-01 tilføjes Legale ejere: Z:E:N:T:S Group ApS (offentliggjort 2024-05-03)
Den 2024-05-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-05-03)
Den 2024-04-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Keglens Kvarter 1, 2640 Hedehusene (offentliggjort 2024-05-03)
Den 2024-04-30 tilføjes Binavne: Soundness ApS (offentliggjort 2024-05-03)
Den 2024-04-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2024-05-03)
Den 2024-04-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2025-04-30 (offentliggjort 2024-05-03)
Den 2024-04-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2024-05-01 (offentliggjort 2024-05-03)
Den 2024-04-30 tilføjes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2024-05-03)
Den 2024-04-30 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2024-05-03)
Den 2024-04-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-05-03)
Den 2024-04-30 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-05-03)
Den 2024-04-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-05-03)
Den 2024-04-30 tilføjes Navne: sndnss ApS (offentliggjort 2024-05-03)
Den 2024-04-30 tilføjes Reelle ejere: Tom Erneeraq Herman Stryhn (offentliggjort 2024-05-03)
Den 2024-04-30 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2024-05-03)
Den 2024-04-30 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2024-05-03)
Den 2024-04-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-05-03)
Den 2024-04-30 tilføjes Stiftere: Z:E:N:T:S Group ApS (offentliggjort 2024-05-03)
Den 2024-04-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2024-05-03)
Den 2024-04-30 tilføjes Vedtægter: 2024-04-30 (offentliggjort 2024-05-03)
Den 2024-04-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-05-03)
Den 2024-04-30 tilføjes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2024-05-03)
Den 2024-04-30 fjernes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2024-05-03)