Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Hvidhvask | Kontaktoplysninger | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Torup 10, 8305 Samsø (offentliggjort 2024-05-05)
Den 2024-05-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Bøgevej 10, 8305 Samsø (offentliggjort 2024-05-05)
Den 2024-05-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bøgevej 10, 8305 Samsø (offentliggjort 2024-05-05)
Den 2024-05-02 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2024-05-02)
Den 2024-05-02 fjernes Kontaktoplysninger: torupbyg@gmail.com (offentliggjort 2024-05-02)
Den 2024-05-01 tilføjes Kontaktoplysninger: torupbyg@gmail.com (offentliggjort 2024-05-02)
Den 2024-05-01 tilføjes Direktion: Lars Dalsgaard Jørgensen (adm. dir.) (offentliggjort 2024-05-02)
Den 2024-05-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed og hermed forbundne opgaver. (offentliggjort 2024-05-02)
Den 2024-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2024-12-31 (offentliggjort 2024-05-02)
Den 2024-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2024-01-01 (offentliggjort 2024-05-02)
Den 2024-05-01 tilføjes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2024-05-02)
Den 2024-05-01 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2024-05-02)
Den 2024-05-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-05-02)
Den 2024-05-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-05-02)
Den 2024-05-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-05-02)
Den 2024-05-01 tilføjes Legale ejere: Lars Dalsgaard Jørgensen (offentliggjort 2024-05-02)
Den 2024-05-01 tilføjes Navne: Torup Tømrerfirma ApS (offentliggjort 2024-05-02)
Den 2024-05-01 tilføjes Reelle ejere: Lars Dalsgaard Jørgensen (offentliggjort 2024-05-02)
Den 2024-05-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-05-02)
Den 2024-05-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-05-02)
Den 2024-05-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-05-02)
Den 2024-05-01 tilføjes Stiftere: Lars Dalsgaard Jørgensen (offentliggjort 2024-05-02)
Den 2024-05-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den administrerende direktør. (offentliggjort 2024-05-02)
Den 2024-05-01 tilføjes Vedtægter: 2024-05-01 (offentliggjort 2024-05-02)
Den 2024-05-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-05-02)
Den 2024-05-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-05-02)