Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Bibranche | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Hvidhvask | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langelinie Allé 17, 2100 København Ø (offentliggjort 2024-09-23)
Den 2024-09-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Høgsbrovej 38, 2770 Kastrup (offentliggjort 2024-09-23)
Den 2024-05-06 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Carl's Have- og byggeservice ApS. (offentliggjort 2024-05-24)
Den 2024-05-01 tilføjes Bibranche: Kombinerede serviceydelser (offentliggjort 2024-07-26)
Den 2024-04-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Høgsbrovej 38, 2770 Kastrup (offentliggjort 2024-09-23)
Den 2024-04-30 tilføjes Direktion: Carl Martin Fredric Sandblom (adm. dir.) (offentliggjort 2024-04-30)
Den 2024-04-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med investering i aktier og anparter, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed (offentliggjort 2024-04-30)
Den 2024-04-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2024-12-31 (offentliggjort 2024-04-30)
Den 2024-04-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2024-04-30 (offentliggjort 2024-04-30)
Den 2024-04-30 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2024-04-30)
Den 2024-04-30 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2024-04-30)
Den 2024-04-30 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2024-04-30)
Den 2024-04-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-04-30)
Den 2024-04-30 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-04-30)
Den 2024-04-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-04-30)
Den 2024-04-30 tilføjes Legale ejere: Carl Martin Fredric Sandblom (offentliggjort 2024-04-30)
Den 2024-04-30 tilføjes Navne: Martins havetjeneste ApS (offentliggjort 2024-04-30)
Den 2024-04-30 tilføjes Reelle ejere: Carl Martin Fredric Sandblom (offentliggjort 2024-04-30)
Den 2024-04-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-04-30)
Den 2024-04-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-04-30)
Den 2024-04-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-04-30)
Den 2024-04-30 tilføjes Stiftere: Carl Martin Fredric Sandblom (offentliggjort 2024-04-30)
Den 2024-04-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør (offentliggjort 2024-04-30)
Den 2024-04-30 tilføjes Vedtægter: 2024-04-30 (offentliggjort 2024-04-30)
Den 2024-04-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-04-30)
Den 2024-04-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-04-30)