Sektion (alle) | |||||||
Hjemmeside | Tegningsregel | Navne | Vedtægter | ||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Hvidhvask | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-27 tilføjes Hjemmeside: www.sols.dk (offentliggjort 2024-08-27)
Den 2024-08-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af Ida Vallø. (offentliggjort 2024-08-27)
Den 2024-08-13 tilføjes Navne: SOLS Spiseri ApS (offentliggjort 2024-08-27)
Den 2024-08-12 fjernes Navne: Solvejs Spiseri ApS (offentliggjort 2024-08-27)
Den 2024-08-13 tilføjes Vedtægter: 2024-08-13 (offentliggjort 2024-08-27)
Den 2024-06-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hovedgaden 21, 4330 Hvalsø (offentliggjort 2024-06-25)
Den 2024-06-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Grønnebjærgvej 73, 4360 Kirke Eskilstrup (offentliggjort 2024-06-25)
Den 2024-06-25 tilføjes Kontaktoplysninger: solvej@sols.dk (offentliggjort 2024-06-25)
Den 2024-04-29 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2024-04-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grønnebjærgvej 73, 4360 Kirke Eskilstrup (offentliggjort 2024-06-25)
Den 2024-04-19 tilføjes Direktion: Ida Vallø (direktør) (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2024-04-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive restaurationsvirksomhed samt anden hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2024-04-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2024-12-31 (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2024-04-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2024-04-19 (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2024-04-19 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2024-04-19 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2024-04-19 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2024-04-19 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2024-04-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2024-04-19 tilføjes Legale ejere: Ida Boesen Holding ApS, Solvej Margarete Aldinger Kullegaard (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2024-04-19 tilføjes Navne: Solvejs Spiseri ApS (offentliggjort 2024-08-27)
Den 2024-04-19 tilføjes Reelle ejere: Ida Vallø, Solvej Margarete Aldinger Kullegaard (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2024-04-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2024-04-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2024-04-19 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2024-04-19 tilføjes Stiftere: Solvej Margarete Aldinger Kullegaard, Ida Vallø (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2024-04-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af Ida Vallø Boesen. (offentliggjort 2024-08-27)
Den 2024-04-19 tilføjes Vedtægter: 2024-04-19 (offentliggjort 2024-08-27)
Den 2024-04-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2024-04-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-04-29)