Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Hvidhvask | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østervang 82, 7441 Bording (offentliggjort 2024-09-19)
Den 2024-09-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Ågade 22, 7442 Engesvang (offentliggjort 2024-09-19)
Den 2024-06-04 tilføjes Direktion: Mads Færg Glanning (direktør) (offentliggjort 2024-06-11)
Den 2024-06-04 fjernes Direktion: Tom Færg Pedersen (direktør) (offentliggjort 2024-06-11)
Den 2024-06-01 tilføjes Legale ejere: Færg Ejendomme ApS (offentliggjort 2024-06-11)
Den 2024-06-01 fjernes Legale ejere: Færg Holding ApS (offentliggjort 2024-06-11)
Den 2024-06-01 tilføjes Reelle ejere: Mads Færg Glanning (offentliggjort 2024-06-11)
Den 2024-06-01 fjernes Reelle ejere: Tom Færg Pedersen (offentliggjort 2024-06-11)
Den 2024-04-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ågade 22, 7442 Engesvang (offentliggjort 2024-09-19)
Den 2024-04-25 tilføjes Direktion: Tom Færg Pedersen (direktør) (offentliggjort 2024-06-11)
Den 2024-04-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde og udleje fast ejendom. (offentliggjort 2024-04-25)
Den 2024-04-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2024-12-31 (offentliggjort 2024-04-25)
Den 2024-04-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2024-04-25 (offentliggjort 2024-04-25)
Den 2024-04-25 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2024-04-25)
Den 2024-04-25 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2024-04-25)
Den 2024-04-25 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2024-04-25)
Den 2024-04-25 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-04-25)
Den 2024-04-25 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-04-25)
Den 2024-04-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-04-25)
Den 2024-04-25 tilføjes Kontaktoplysninger: csa@midtadvokaterne.dk (offentliggjort 2024-04-25)
Den 2024-04-25 fjernes Kontaktoplysninger: csa@midtadvokaterne.dk (offentliggjort 2024-04-25)
Den 2024-04-25 tilføjes Legale ejere: Færg Holding ApS (offentliggjort 2024-06-11)
Den 2024-04-25 tilføjes Navne: Færg Invest ApS (offentliggjort 2024-04-25)
Den 2024-04-25 tilføjes Reelle ejere: Tom Færg Pedersen (offentliggjort 2024-06-11)
Den 2024-04-25 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-04-25)
Den 2024-04-25 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-04-25)
Den 2024-04-25 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-04-25)
Den 2024-04-25 tilføjes Stiftere: Færg Holding ApS (offentliggjort 2024-04-25)
Den 2024-04-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2024-04-25)
Den 2024-04-25 tilføjes Vedtægter: 2024-04-25 (offentliggjort 2024-04-25)
Den 2024-04-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-04-25)
Den 2024-04-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-04-25)