Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jørgen Bo Johansen | 01.10.2023 | direktør |
Søren Kjær | 01.10.2023 | direktør |
Lars Kudsk | 01.12.2005 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Niels Aage Kjær | 29.03.1973 | 30.09.2023 | direktør |
Vita Højberg | 29.03.1973 | 31.10.2005 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Carsten Fode | 01.10.2023 | bestyrelsesmedlem |
Niels Aage Kjær | 01.10.2023 | formand |
Michael Holm | 01.06.2023 | bestyrelsesmedlem |
Birgitte Torben | 17.12.2022 | bestyrelsesmedlem |
Anne Helene Munkgaard Knudsen | 17.12.2022 | bestyrelsesmedlem |
Ina Dorfman | 17.12.2022 | suppleant |
Pernille Kjær Johansen | 14.12.2020 | bestyrelsesmedlem |
Lars Sindal Jensen | 19.12.2018 | bestyrelsesmedlem |
Søren Østergaard Sørensen | 01.10.2014 | bestyrelsesmedlem |
Ole Steen Andersen | 01.06.2007 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Niels Jørgen Hermansen | 29.10.2019 | 17.12.2022 | bestyrelsesmedlem |
Kenneth Kiehl Blom | 29.10.2019 | 17.12.2022 | suppleant |
Claus Schimmell Casper | 19.12.2018 | 17.12.2022 | suppleant |
Rasmus Møller Martensen | 19.12.2018 | 01.09.2019 | bestyrelsesmedlem |
Anne Mette Kjær | 01.10.2013 | 14.12.2020 | bestyrelsesmedlem |
Bjarne Olesen | 20.05.2010 | 01.10.2014 | bestyrelsesmedlem |
Vita Højberg | 01.11.2005 | 01.12.2007 | bestyrelsesmedlem |
Lars Skaarup Damgaard Nielsen | 25.02.2004 | 15.09.2017 | bestyrelsesmedlem |
John Mellergaard | 17.02.2004 | 19.12.2018 | bestyrelsesmedlem |
Tina Grundtvig Christensen | 17.02.2004 | 19.12.2018 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Erlandsen | 17.02.2004 | 19.12.2018 | suppleant |
Flemming Hasselgaard Larsen | 17.02.2004 | 15.09.2017 | suppleant |
Aage Kjær Sørensen | 17.02.2004 | 15.09.2017 | suppleant |
Erik Henry Jensen | 17.02.2004 | 20.05.2010 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Jørgensen | 09.02.2000 | 17.02.2004 | bestyrelsesmedlem |
Henning Arne Kristian Andersen | 09.02.2000 | 17.02.2004 | bestyrelsesmedlem |
Aage Kjær Sørensen | 09.02.2000 | 17.02.2004 | bestyrelsesmedlem |
Lars Skaarup Damgaard Nielsen | 09.02.2000 | 17.02.2004 | suppleant |
Freddy Lykke Peter Jakobsen | 09.02.2000 | 17.02.2004 | suppleant |
Ole Eusebius Jakobsen | 09.06.1999 | 10.02.2005 | bestyrelsesmedlem |
Brian Thatt Guldbæk | 15.10.1997 | 09.02.2000 | suppleant |
Carsten Fode | 27.02.1996 | 30.09.2023 | formand |
Knud Flemming Madsen | 29.03.1973 | 01.05.2023 | bestyrelsesmedlem |
Niels Aage Kjær | 29.03.1973 | 01.10.2013 | bestyrelsesmedlem |
Kjeld Peter Knarreborg | 29.03.1973 | 08.06.2005 | bestyrelsesmedlem |
Ebbe Normark Sørensen | 29.03.1973 | 17.02.2004 | bestyrelsesmedlem |
Ib Sletten Hille | 29.03.1973 | 09.02.2000 | suppleant |
Jens Hedegaard | 29.03.1973 | 09.06.1999 | bestyrelsesmedlem |
Karen Margrethe Folkmann | 29.03.1973 | 18.06.1997 | bestyrelsesmedlem |
Jan Grundtmann Nielsen | 29.03.1973 | 06.01.1997 | bestyrelsesmedlem |
Karen Margrethe Folkmann | 29.03.1973 | 06.01.1997 | suppleant |
Søren Jansen | 29.03.1973 | 11.12.1996 | bestyrelsesmedlem |
Karen Marie Arkil Rose | 29.03.1973 | 27.02.1996 | suppleant |
Ellen Margrethe Kjær | 29.03.1973 | 08.11.1994 | bestyrelsesmedlem |
Erik Jensen | 29.03.1973 | 09.08.1994 | bestyrelsesmedlem |
Ole Øhlenschlæger Madsen | 29.03.1973 | 17.03.1992 | bestyrelsesmedlem |
Hanne Møller Pedersen | 29.03.1973 | 17.03.1992 | suppleant |
Erik Verner Olsen | 29.03.1973 | 17.03.1992 | suppleant |
Finn Brixen Wagner | 29.03.1973 | 20.02.1991 | bestyrelsesmedlem |
Jane Reinert | 29.03.1973 | 20.02.1991 | bestyrelsesmedlem |
Jan Reinholdt Jensen | 29.03.1973 | 20.02.1991 | suppleant |
Tom Erikstrup | 29.03.1973 | 20.02.1991 | suppleant |
Hartvig Steen Poulsen | 29.03.1973 | 02.05.1989 | bestyrelsesmedlem |
Bo Christian Lindh Nielsen | 29.03.1973 | 02.05.1989 | suppleant |
Poul Elholm Jakobsen | 29.03.1973 | 15.09.1988 | formand |