Sektion (alle) | |||||||
Revisor | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-23 tilføjes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2024-05-23)
Den 2024-04-27 fjernes Revisor: Fetterlein registreret revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2024-04-27)
Den 2024-04-09 tilføjes Revisor: Fetterlein registreret revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2024-04-27)
Den 2024-04-22 tilføjes Hvidhvask: OMFATTET (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2024-04-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ålholmvej 2, 2500 Valby (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2024-04-09 tilføjes Direktion: Søren Lasantha Schmidt Severinsen (direktør) (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2024-04-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive ejendomsmæglervirksomhed, samt dertil beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2024-04-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2025-05-31 (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2024-04-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2024-04-09 (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2024-04-09 tilføjes Hovedbranche: Ejendomsmæglere mv. (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2024-04-09 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2024-04-09 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2024-04-09 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2024-04-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2024-04-09 tilføjes Legale ejere: Schmidt Severinsen Holding ApS (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2024-04-09 tilføjes Navne: RealMæglerne Severinsen Valby ApS (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2024-04-09 tilføjes Reelle ejere: Søren Lasantha Schmidt Severinsen (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2024-04-09 tilføjes Regnskabs år: --05-31 (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2024-04-09 tilføjes Regnskabs år: --06-01 (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2024-04-09 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2024-04-09 tilføjes Stiftere: Schmidt Severinsen Holding ApS (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2024-04-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2024-04-09 tilføjes Vedtægter: 2024-04-09 (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2024-04-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2024-04-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-04-22)