Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Hvidhvask | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kokkedal Stationsvej 19, 2980 Kokkedal (offentliggjort 2024-05-17)
Den 2024-05-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Holmevej 22, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2024-05-17)
Den 2024-04-19 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2024-04-19)
Den 2024-04-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Holmevej 22, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2024-05-17)
Den 2024-04-03 tilføjes Direktion: Miguel Angel Aguilar Charles (adm. dir.) (offentliggjort 2024-04-19)
Den 2024-04-03 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive virksomhed indenfor malerbranchen og hermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2024-04-19)
Den 2024-04-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2024-12-31 (offentliggjort 2024-04-19)
Den 2024-04-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2024-04-03 (offentliggjort 2024-04-19)
Den 2024-04-03 tilføjes Hovedbranche: Malerforretninger (offentliggjort 2024-04-19)
Den 2024-04-03 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2024-04-19)
Den 2024-04-03 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-04-19)
Den 2024-04-03 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-04-19)
Den 2024-04-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-04-19)
Den 2024-04-03 tilføjes Legale ejere: Miguel Angel Aguilar Charles (offentliggjort 2024-04-19)
Den 2024-04-03 tilføjes Navne: Mikkel multiservices ApS (offentliggjort 2024-04-19)
Den 2024-04-03 tilføjes Reelle ejere: Miguel Angel Aguilar Charles (offentliggjort 2024-04-19)
Den 2024-04-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-04-19)
Den 2024-04-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-04-19)
Den 2024-04-03 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-04-19)
Den 2024-04-03 tilføjes Stiftere: Miguel Angel Aguilar Charles (offentliggjort 2024-04-19)
Den 2024-04-03 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af én direktør. (offentliggjort 2024-04-19)
Den 2024-04-03 tilføjes Vedtægter: 2024-04-03 (offentliggjort 2024-04-19)
Den 2024-04-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-04-19)
Den 2024-04-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-04-19)