Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Hjemmeside | Kontaktoplysninger | Bestyrelse | ||||
Legale ejere | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Hvidhvask | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndergade 8, 4534 Hørve (offentliggjort 2024-09-09)
Den 2024-09-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Næbbevej 7, 4534 Hørve (offentliggjort 2024-09-09)
Den 2024-09-09 tilføjes Hjemmeside: https://casamar.dk (offentliggjort 2024-09-09)
Den 2024-09-09 tilføjes Kontaktoplysninger: kontakt@casamar.dk (offentliggjort 2024-09-09)
Den 2024-09-04 fjernes Bestyrelse: Janne Sofia Gisselbæk (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-09-05)
Den 2024-08-06 tilføjes Bestyrelse: Janne Sofia Gisselbæk (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-09-05)
Den 2024-08-06 fjernes Bestyrelse: Christina Røschmann (formand) (offentliggjort 2024-08-09)
Den 2024-08-05 fjernes Bestyrelse: Mette Lundsgaard Bøgelund (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-08-09)
Den 2024-06-20 tilføjes Legale ejere: Mariakaisa Metha Elise Bruun (offentliggjort 2024-06-21)
Den 2024-06-20 fjernes Legale ejere: Casamar Holding ApS (offentliggjort 2024-06-21)
Den 2024-04-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Næbbevej 7, 4534 Hørve (offentliggjort 2024-09-09)
Den 2024-04-15 tilføjes Bestyrelse: Mette Lundsgaard Bøgelund (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-08-09)
Den 2024-04-15 tilføjes Direktion: Mariakaisa Metha Elise Bruun (direktør) (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2024-04-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at etablere, drive og udvikle sociale service- og botilbud, og dermed beslægtet eller associeret virksomhed. Formålet tilpasses i tilfælde af lovændringer og med godkendelse af bestyrelsen hhv. Socialtilsynet (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2024-04-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2024-12-31 (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2024-04-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2024-04-15 (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2024-04-15 tilføjes Hovedbranche: Døgninstitutioner for børn og unge (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2024-04-15 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2024-04-15 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2024-04-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2024-04-15 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2024-04-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2024-04-15 tilføjes Legale ejere: Casamar Holding ApS (offentliggjort 2024-06-21)
Den 2024-04-15 tilføjes Navne: Casamar ApS (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2024-04-15 tilføjes Reelle ejere: Mariakaisa Metha Elise Bruun (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2024-04-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2024-04-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2024-04-15 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2024-04-15 tilføjes Revisor: REVISION OG RÅDGIVNINGSGRUPPEN GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2024-04-15 tilføjes Stiftere: Casamar Holding ApS (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2024-04-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktør og bestyrelsesformand i forening (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2024-04-15 tilføjes Vedtægter: 2024-04-15 (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2024-04-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2024-04-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-04-15)