Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Hvidhvask | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Ejerskaber |
Den 2024-05-22 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2024-05-22 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2024-05-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2024-05-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Nordre Strandvej 166, 3140 Ålsgårde (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2024-05-22 fjernes Direktion: Christian Hoffmann (direktør) (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2024-05-22 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2024-06-30 (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2024-05-22 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2024-04-03 (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2024-05-22 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2024-05-22 fjernes Legale ejere: Chroff Holding ApS, Ida Ørduk Hoffmann, Lise Ørduk Sandberg (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2024-05-22 fjernes Navne: Chroff Consult Holding 2 ApS (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2024-05-22 fjernes Reelle ejere: Ida Ørduk Hoffmann, Lise Ørduk Sandberg, Christian Hoffmann (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2024-05-22 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2024-05-22 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2024-05-22 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2024-05-22 fjernes Revisor: REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2024-05-22 fjernes Stiftere: Lise Ørduk Sandberg, Ida Ørduk Hoffmann, Chroff Holding ApS (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2024-05-22 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2024-04-15 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2024-04-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordre Strandvej 166, 3140 Ålsgårde (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2024-04-03 tilføjes Direktion: Christian Hoffmann (direktør) (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2024-04-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab for et eller flere datterselskaber samt at drive erhvervsmæssige aktiviteter i form af investeringer, herunder i værdipapirer og løsøre og evt. udlejning af sidstnævnte samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2024-04-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2024-06-30 (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2024-04-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2024-04-03 (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2024-04-03 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2024-04-03 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2024-04-03 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2024-04-03 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2024-04-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2024-04-03 tilføjes Legale ejere: Chroff Holding ApS, Ida Ørduk Hoffmann, Lise Ørduk Sandberg (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2024-04-03 tilføjes Navne: Chroff Consult Holding 2 ApS (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2024-04-03 tilføjes Reelle ejere: Ida Ørduk Hoffmann, Lise Ørduk Sandberg, Christian Hoffmann (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2024-04-03 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2024-04-03 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2024-04-03 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2024-04-03 tilføjes Revisor: REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2024-04-03 tilføjes Stiftere: Lise Ørduk Sandberg, Ida Ørduk Hoffmann, Chroff Holding ApS (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2024-04-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2024-04-03 tilføjes Vedtægter: 2024-04-03 (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2024-04-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2024-04-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2024-04-03 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: CHROFF CONSULT HOLDING ApS. (offentliggjort 2024-04-15)