Sektion (alle) | |||||||
Legale ejere | Reelle ejere | Vedtægter | Direktion | ||||
Hvidhvask | Revisor | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform |
Den 2024-09-09 tilføjes Legale ejere: Mørck Kids Invest ApS (offentliggjort 2024-09-16)
Den 2024-09-09 fjernes Legale ejere: Mørck Family Holding ApS (offentliggjort 2024-09-16)
Den 2024-09-09 tilføjes Reelle ejere: Sigurd Mørck Penstoft, Lily Mørck Penstoft, Thor Mørck Penstoft, Bo Mørck Penstoft (offentliggjort 2024-09-16)
Den 2024-09-08 fjernes Reelle ejere: Bo Mørck Penstoft (offentliggjort 2024-09-10)
Den 2024-09-09 tilføjes Vedtægter: 2024-09-09 (offentliggjort 2024-09-09)
Den 2024-09-04 fjernes Direktion: Line Nymann Penstoft (direktør) (offentliggjort 2024-09-05)
Den 2024-05-06 tilføjes Reelle ejere: Bo Mørck Penstoft (offentliggjort 2024-05-06)
Den 2024-05-05 fjernes Reelle ejere: Bo Mørck Penstoft (offentliggjort 2024-05-06)
Den 2024-04-23 tilføjes Reelle ejere: Bo Mørck Penstoft, Bo Mørck Penstoft (offentliggjort 2024-05-06)
Den 2024-04-22 fjernes Reelle ejere: Bo Mørck Penstoft (offentliggjort 2024-04-23)
Den 2024-04-11 tilføjes Reelle ejere: Bo Mørck Penstoft (offentliggjort 2024-04-23)
Den 2024-04-15 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2024-04-12 tilføjes Direktion: Line Nymann Penstoft (direktør) (offentliggjort 2024-09-05)
Den 2024-04-12 tilføjes Legale ejere: Mørck Family Holding ApS (offentliggjort 2024-09-16)
Den 2024-04-12 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2024-04-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2024-04-11 tilføjes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2024-04-11 fjernes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2024-04-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Adslev Hedevej 5, 8362 Hørning (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2024-04-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering i og besiddelse af fast ejendom og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2024-04-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2024-12-31 (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2024-04-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2024-04-12 (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2024-04-11 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2024-04-11 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2024-04-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2024-04-11 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2024-04-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2024-04-11 tilføjes Navne: Fruerlund Plantage ApS (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2024-04-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2024-04-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2024-04-11 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2024-04-11 tilføjes Stiftere: Mørck Family Holding ApS (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2024-04-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2024-04-11 tilføjes Vedtægter: 2024-04-11 (offentliggjort 2024-09-09)
Den 2024-04-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-04-15)