Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Maltagade 20, 1. th., 2300 København S (offentliggjort 2024-04-12)
Den 2024-04-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Langagervej 41, 2500 Valby (offentliggjort 2024-04-12)
Den 2024-03-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langagervej 41, 2500 Valby (offentliggjort 2024-04-12)
Den 2024-03-21 tilføjes Direktion: Daniel Molbech (direktør) (offentliggjort 2024-04-11)
Den 2024-03-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje ejerandele i andre selskaber samt andre investeringer efter ledelsens skøn. (offentliggjort 2024-04-11)
Den 2024-03-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2024-12-31 (offentliggjort 2024-04-11)
Den 2024-03-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2024-03-21 (offentliggjort 2024-04-11)
Den 2024-03-21 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2024-04-11)
Den 2024-03-21 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2024-04-11)
Den 2024-03-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-04-11)
Den 2024-03-21 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-04-11)
Den 2024-03-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-04-11)
Den 2024-03-21 tilføjes Legale ejere: Daniel Molbech (offentliggjort 2024-04-11)
Den 2024-03-21 tilføjes Navne: DAMO ApS (offentliggjort 2024-04-11)
Den 2024-03-21 tilføjes Reelle ejere: Daniel Molbech (offentliggjort 2024-04-11)
Den 2024-03-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-04-11)
Den 2024-03-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-04-11)
Den 2024-03-21 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-04-11)
Den 2024-03-21 tilføjes Stiftere: Daniel Molbech (offentliggjort 2024-04-11)
Den 2024-03-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2024-04-11)
Den 2024-03-21 tilføjes Vedtægter: 2024-03-21 (offentliggjort 2024-04-11)
Den 2024-03-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-04-11)
Den 2024-03-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-04-11)