Sektion (alle) | |||||||
Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-19 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2024-04-19)
Den 2024-03-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Margretheholmsvej 30, 2. tv., 1432 København K (offentliggjort 2024-04-09)
Den 2024-03-27 tilføjes Direktion: Ka Po Chiu (direktør) (offentliggjort 2024-04-09)
Den 2024-03-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2024-04-09)
Den 2024-03-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2024-12-31 (offentliggjort 2024-04-09)
Den 2024-03-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2024-03-27 (offentliggjort 2024-04-09)
Den 2024-03-27 tilføjes Hovedbranche: Forarbejdning af te og kaffe (offentliggjort 2024-04-09)
Den 2024-03-27 tilføjes Kapital (Kapital): 40.002,00 (offentliggjort 2024-04-09)
Den 2024-03-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-04-09)
Den 2024-03-27 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-04-09)
Den 2024-03-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-04-09)
Den 2024-03-27 tilføjes Legale ejere: Ka Po Chiu, Henrik Norman Ellersgaard, Rasmus Madsen (offentliggjort 2024-04-09)
Den 2024-03-27 tilføjes Navne: Poma Coffee ApS (offentliggjort 2024-04-09)
Den 2024-03-27 tilføjes Reelle ejere: Ka Po Chiu, Henrik Norman Ellersgaard, Rasmus Madsen (offentliggjort 2024-04-09)
Den 2024-03-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-04-09)
Den 2024-03-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-04-09)
Den 2024-03-27 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-04-09)
Den 2024-03-27 tilføjes Stiftere: Rasmus Madsen, Ka Po Chiu, Henrik Norman Ellersgaard (offentliggjort 2024-04-09)
Den 2024-03-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2024-04-09)
Den 2024-03-27 tilføjes Vedtægter: 2024-03-27 (offentliggjort 2024-04-09)
Den 2024-03-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-04-09)
Den 2024-03-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-04-09)