Sektion (alle) | |||||||
Regnskabs år | Vedtægter | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-17 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2024-04-17)
Den 2024-04-17 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2024-04-17)
Den 2024-04-16 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-04-17)
Den 2024-04-16 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-04-17)
Den 2024-04-17 tilføjes Vedtægter: 2024-04-17 (offentliggjort 2024-04-17)
Den 2024-04-04 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2024-04-04)
Den 2024-03-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Perikumhaven 63, 2730 Herlev (offentliggjort 2024-04-04)
Den 2024-03-26 tilføjes Direktion: Niels Christian Schlegel (direktør) (offentliggjort 2024-04-04)
Den 2024-03-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning til dette. (offentliggjort 2024-04-04)
Den 2024-03-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2025-06-30 (offentliggjort 2024-04-17)
Den 2024-03-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2024-03-26 (offentliggjort 2024-04-17)
Den 2024-03-26 tilføjes Hovedbranche: Anden forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik (offentliggjort 2024-04-04)
Den 2024-03-26 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2024-04-04)
Den 2024-03-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-04-04)
Den 2024-03-26 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-04-04)
Den 2024-03-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-04-04)
Den 2024-03-26 tilføjes Legale ejere: Klaus Just Bryner, Niels Christian Schlegel, Jovana Markovic, Mette Kjær Kok (offentliggjort 2024-04-04)
Den 2024-03-26 tilføjes Navne: J&S Care Innovation ApS (offentliggjort 2024-04-04)
Den 2024-03-26 tilføjes Reelle ejere: Klaus Just Bryner, Niels Christian Schlegel, Jovana Markovic, Mette Kjær Kok (offentliggjort 2024-04-04)
Den 2024-03-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-04-17)
Den 2024-03-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-04-17)
Den 2024-03-26 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-04-04)
Den 2024-03-26 tilføjes Stiftere: Niels Christian Schlegel, Mette Kjær Kok, Klaus Just Bryner, Jovana Markovic (offentliggjort 2024-04-04)
Den 2024-03-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den administrerende direktør alene. (offentliggjort 2024-04-04)
Den 2024-03-26 tilføjes Vedtægter: 2024-03-26 (offentliggjort 2024-04-17)
Den 2024-03-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-04-04)
Den 2024-03-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-04-04)