Sektion (alle) | |||||||
Hvidhvask | Legale ejere | Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-03 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2024-04-03)
Den 2024-04-02 tilføjes Legale ejere: Marta Marie Jepsen, Sara Sofie Jepsen, Jon Pall Einarsson (offentliggjort 2024-04-04)
Den 2024-04-01 fjernes Legale ejere: Jon Pall Einarsson (offentliggjort 2024-04-04)
Den 2024-04-02 tilføjes Reelle ejere: Marta Marie Jepsen, Sara Sofie Jepsen (offentliggjort 2024-04-04)
Den 2024-03-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørreskovvænget 45, 6200 Aabenraa (offentliggjort 2024-04-02)
Den 2024-03-19 tilføjes Direktion: Jon Pall Einarsson (direktør) (offentliggjort 2024-04-02)
Den 2024-03-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og investering i selskaber og fast ejendom, herunder at eje selskabsandele i erhvervsdrivende selskaber og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2024-04-02)
Den 2024-03-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2025-04-30 (offentliggjort 2024-04-02)
Den 2024-03-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2024-03-19 (offentliggjort 2024-04-02)
Den 2024-03-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2024-04-02)
Den 2024-03-19 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2024-04-02)
Den 2024-03-19 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2024-04-02)
Den 2024-03-19 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-04-02)
Den 2024-03-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-04-02)
Den 2024-03-19 tilføjes Legale ejere: Jon Pall Einarsson (offentliggjort 2024-04-04)
Den 2024-03-19 tilføjes Navne: MARSA Holding ApS (offentliggjort 2024-04-02)
Den 2024-03-19 tilføjes Reelle ejere: Jon Pall Einarsson (offentliggjort 2024-04-04)
Den 2024-03-19 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2024-04-02)
Den 2024-03-19 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2024-04-02)
Den 2024-03-19 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-04-02)
Den 2024-03-19 tilføjes Stiftere: Jon Pall Einarsson (offentliggjort 2024-04-02)
Den 2024-03-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2024-04-02)
Den 2024-03-19 tilføjes Vedtægter: 2024-03-19 (offentliggjort 2024-04-02)
Den 2024-03-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-04-02)
Den 2024-03-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-04-02)