Sektion (alle) | |||||||
Legale ejere | Reelle ejere | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Bibranche | Kontaktoplysninger | Hvidhvask | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-20 fjernes Legale ejere: Rasmus Maglekilde-Micheelsen (offentliggjort 2024-09-20)
Den 2024-09-20 fjernes Reelle ejere: Rasmus Maglekilde-Micheelsen (offentliggjort 2024-09-20)
Den 2024-09-18 tilføjes Hovedbranche: Speditører (offentliggjort 2024-09-19)
Den 2024-09-17 fjernes Hovedbranche: Andre post- og kurertjenester (offentliggjort 2024-09-19)
Den 2024-07-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hvidovrevej 172, st. tv., 2650 Hvidovre (offentliggjort 2024-07-26)
Den 2024-07-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Blytækkerporten 82, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2024-07-26)
Den 2024-07-26 tilføjes Reelle ejere: Rasmus Maglekilde-Micheelsen, Robert-Ovidiu Grigoroscuta (offentliggjort 2024-09-20)
Den 2024-07-25 fjernes Reelle ejere: Robert-Ovidiu Grigoroscuta (offentliggjort 2024-07-26)
Den 2024-06-03 tilføjes Legale ejere: Rasmus Maglekilde-Micheelsen, Robert-Ovidiu Grigoroscuta (offentliggjort 2024-09-20)
Den 2024-06-02 fjernes Legale ejere: Robert-Ovidiu Grigoroscuta (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2024-06-03 tilføjes Reelle ejere: Robert-Ovidiu Grigoroscuta (offentliggjort 2024-07-26)
Den 2024-06-02 fjernes Reelle ejere: Robert-Ovidiu Grigoroscuta (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2024-05-14 tilføjes Direktion: Simone Chimera (adm. dir.) (offentliggjort 2024-05-14)
Den 2024-05-14 fjernes Direktion: Robert-Ovidiu Grigoroscuta (adm. dir.) (offentliggjort 2024-05-14)
Den 2024-04-20 tilføjes Bibranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2024-04-23)
Den 2024-04-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Blytækkerporten 82, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2024-07-26)
Den 2024-04-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Blytækkerporten 82, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2024-04-11)
Den 2024-04-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Blytækkerporten 82, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2024-04-11)
Den 2024-04-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Blytækkerporten 82, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2024-04-06)
Den 2024-04-11 tilføjes Kontaktoplysninger: thedriverc@gmail.com (offentliggjort 2024-04-11)
Den 2024-04-10 fjernes Kontaktoplysninger: grigoroscutarobert@ymail.com (offentliggjort 2024-04-11)
Den 2024-04-06 tilføjes Kontaktoplysninger: grigoroscutarobert@ymail.com (offentliggjort 2024-04-11)
Den 2024-03-30 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2024-03-30)
Den 2024-03-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Blytækkerporten 82, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2024-04-06)
Den 2024-03-27 tilføjes Direktion: Robert-Ovidiu Grigoroscuta (adm. dir.) (offentliggjort 2024-05-14)
Den 2024-03-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2024-03-27)
Den 2024-03-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2025-06-30 (offentliggjort 2024-03-27)
Den 2024-03-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2024-03-27 (offentliggjort 2024-03-27)
Den 2024-03-27 tilføjes Hovedbranche: Andre post- og kurertjenester (offentliggjort 2024-09-19)
Den 2024-03-27 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2024-03-27)
Den 2024-03-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-03-27)
Den 2024-03-27 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-03-27)
Den 2024-03-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-03-27)
Den 2024-03-27 tilføjes Legale ejere: Robert-Ovidiu Grigoroscuta, Simone Chimera (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2024-03-27 tilføjes Navne: theDriver ApS (offentliggjort 2024-03-27)
Den 2024-03-27 tilføjes Reelle ejere: Robert-Ovidiu Grigoroscuta, Simone Chimera (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2024-03-27 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2024-03-27)
Den 2024-03-27 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2024-03-27)
Den 2024-03-27 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-03-27)
Den 2024-03-27 tilføjes Stiftere: Simone Chimera, Robert-Ovidiu Grigoroscuta (offentliggjort 2024-03-27)
Den 2024-03-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør (offentliggjort 2024-03-27)
Den 2024-03-27 tilføjes Vedtægter: 2024-03-27 (offentliggjort 2024-03-27)
Den 2024-03-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-03-27)
Den 2024-03-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-03-27)