Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Mette Wanda Balslev Seeberg | 24.06.2024 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Steen Monrad Gaardsted | 07.05.2024 | 24.06.2024 | direktør |
Brian Rosenberg | 25.03.2024 | 24.06.2024 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jens Heimburger | 20.08.2024 | formand |
Mette Wanda Balslev Seeberg | 24.06.2024 | bestyrelsesmedlem |
Søren Snitgaard Dinesen | 25.03.2024 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Brian Rosenberg | 24.06.2024 | 20.08.2024 | formand |
Jens Heimburger | 25.03.2024 | 24.06.2024 | formand |
Brian Rosenberg | 25.03.2024 | 23.06.2024 | bestyrelsesmedlem |