Sektion (alle) | |||||||
Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-26 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2024-03-26)
Den 2024-03-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lykkesholms Allé 4, 4. th., 1902 Frederiksberg C (offentliggjort 2024-03-25)
Den 2024-03-21 tilføjes Direktion: Kristopher Peter Schram (direktør) (offentliggjort 2024-03-25)
Den 2024-03-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i selskaber, investering i værdipapirer og anden dermed beslægtet virksomhed efter direktionens skøn. (offentliggjort 2024-03-25)
Den 2024-03-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2024-12-31 (offentliggjort 2024-03-25)
Den 2024-03-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2024-03-21 (offentliggjort 2024-03-25)
Den 2024-03-21 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2024-03-25)
Den 2024-03-21 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2024-03-25)
Den 2024-03-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-03-25)
Den 2024-03-21 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-03-25)
Den 2024-03-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-03-25)
Den 2024-03-21 tilføjes Legale ejere: Kristopher Peter Schram (offentliggjort 2024-03-25)
Den 2024-03-21 tilføjes Navne: Schram ApS (offentliggjort 2024-03-25)
Den 2024-03-21 tilføjes Reelle ejere: Kristopher Peter Schram (offentliggjort 2024-03-25)
Den 2024-03-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-03-25)
Den 2024-03-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-03-25)
Den 2024-03-21 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-03-25)
Den 2024-03-21 tilføjes Stiftere: Kristopher Peter Schram (offentliggjort 2024-03-25)
Den 2024-03-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2024-03-25)
Den 2024-03-21 tilføjes Vedtægter: 2024-03-21 (offentliggjort 2024-03-25)
Den 2024-03-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-03-25)
Den 2024-03-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-03-25)