Sektion (alle) | |||||||
Legale ejere | Reelle ejere | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus | Ejerskaber |
Den 2024-03-26 tilføjes Legale ejere: Karoline Thanh Christensen, Kathrine Thuy Christensen (offentliggjort 2024-04-09)
Den 2024-03-26 fjernes Legale ejere: Lars Christensen (offentliggjort 2024-04-09)
Den 2024-03-21 tilføjes Legale ejere: Lars Christensen, LC HOLDING LØKKEN ApS (offentliggjort 2024-04-09)
Den 2024-03-26 tilføjes Reelle ejere: Karoline Thanh Christensen, Kathrine Thuy Christensen, Lars Christensen (offentliggjort 2024-04-09)
Den 2024-03-25 fjernes Reelle ejere: Lars Christensen (offentliggjort 2024-09-11)
Den 2024-03-21 tilføjes Reelle ejere: Lars Christensen, Lars Christensen (offentliggjort 2024-03-22)
Den 2024-03-22 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2024-03-22)
Den 2024-03-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Løkkensvej 917, 9480 Løkken (offentliggjort 2024-03-22)
Den 2024-03-21 tilføjes Direktion: Lars Christensen (direktør) (offentliggjort 2024-03-22)
Den 2024-03-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab samt drive virksomhed med investering og finansiering samt hermed beslægtet virksomhed, herunder at eje aktier og anparter i andre selskaber. (offentliggjort 2024-03-22)
Den 2024-03-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2024-09-30 (offentliggjort 2024-03-22)
Den 2024-03-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2024-03-21 (offentliggjort 2024-03-22)
Den 2024-03-21 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2024-03-22)
Den 2024-03-21 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2024-03-22)
Den 2024-03-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2024-03-22)
Den 2024-03-21 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-03-22)
Den 2024-03-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-03-22)
Den 2024-03-21 tilføjes Navne: KaKa Holding Løkken ApS (offentliggjort 2024-03-22)
Den 2024-03-21 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2024-03-22)
Den 2024-03-21 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2024-03-22)
Den 2024-03-21 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-03-22)
Den 2024-03-21 tilføjes Stiftere: Lars Christensen, LC HOLDING LØKKEN ApS (offentliggjort 2024-03-22)
Den 2024-03-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2024-03-22)
Den 2024-03-21 tilføjes Vedtægter: 2024-03-21 (offentliggjort 2024-03-22)
Den 2024-03-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-03-22)
Den 2024-03-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-03-22)
Den 2024-03-25 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: LC EJENDOMME LØKKEN ApS. (offentliggjort 2024-03-25)